GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WILLIS TOWERS WATSON SERVICES SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 28/06/2023 | |
WILLIS CONSULTING SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
WILLIS AFFINITY AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
BOLGEY HOLDING SA | Apoderado | 28/06/2023 | |
CHANCE UNDERWRITING SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
NATURALLER SL | Apoderado | 19/04/2022 | |
GIRASOLES S.XXI SL | Administrador Solidario | 03/03/2022 | |
FELIPE DEL ROSARIO SL | Administrador Solidario | 23/01/2019 | |
ASTILLEROS Y VARADEROS EL RODEO SL | Secr.Cons.Li | 18/05/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Armenteros De La Fuente Maria Elena
- Blanco Gomez Maria Del Carmen
- Blas Buesa Jose Abraham
- Bordel Nieto Maria Luz
- Daczi Peter Marton
- De Eusebio Gomez Pedro Ignacio
- Devarajan Saravanan
- Diez Montemayor Orlando
- Espin Gonzalez Alejandro
- Garcia De Meer Luis
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Guerrero Quevedo Ana
- Ibor Zarate Sofia
- Jain Abhishek
- Luis Fernandez Sonia
- Manrique De Miguel Gema Cristina
- Rey Escribano Laura
- Rodriguez Ferrero Isabel Gema
- Rodriguez Suarez Beatriz
- Serralta Huerta Joaquin
- Szabo Katalin
- Szokoly Janos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 820000, I/A 78 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: BOLGEY HOLDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41425 , F 135, S 8, H M 231487, I/A 31 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: BOLGEY HOLDING SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41425 , F 135, S 8, H M 231487, I/A 31 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- De La Torre Berruga Diego
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gomez Alonso Andres Jesus
- Guerra Martinez-hombre Carlos
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sanchez Majarin Patricia
- Uguet Castro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41526 , F 14, S 8, H M 549025, I/A 38 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- Edwards-webb Stuart John
- Edwards-webb Stuart John
- Edwards-webb Stuart John
- Edwards-webb Stuart John
- Galan Garcia Luis Jorge
- Galan Garcia Luis Jorge
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Guerra Martinez-hombre Carlos
- Guerra Martinez-hombre Carlos
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Salgado Barahona Angela
- Sanchez Majarin Patricia
- Sanchez Majarin Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41526 , F 14, S 8, H M 549025, I/A 38 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: WILLIS CONSULTING SL
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- De La Torre Berruga Diego
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gomez Alonso Andres Jesus
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Morales Santos Jorge
- Redondo Belda Cristina Isabel
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sanchez Majarin Patricia
- Uguet Castro David
- Zambrano Velazquez Nelly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24236 , F 222, S 8, H M 435580, I/A 47 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: WILLIS CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- Edwards-webb Stuart John
- Edwards-webb Stuart John
- Galan Garcia Luis Jorge
- Galan Garcia Luis Jorge
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Morales Santos Jorge
- Redondo Belda Cristina Isabel
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sanchez Majarin Patricia
- Sanchez Majarin Patricia
- Uguet Castro David
- Zambrano Velazquez Nelly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24236 , F 222, S 8, H M 435580, I/A 47 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- De La Torre Berruga Diego
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gomez Alonso Andres Jesus
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Morales Santos Jorge
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sanchez Majarin Patricia
- Uguet Castro David
- Zambrano Velazquez Nelly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 193, S 8, H M 14504, I/A 217 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- Edwards-webb Stuart John
- Edwards-webb Stuart John
- Edwards-webb Stuart John
- Galan Garcia Luis Jorge
- Galan Garcia Luis Jorge
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Mayoral Pernas Bruno
- Morales Santos Jorge
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sanchez Majarin Patricia
- Sanchez Majarin Patricia
- Sanchez Majarin Patricia
- Uguet Castro David
- Zambrano Velazquez Nelly
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 193, S 8, H M 14504, I/A 217 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Apoderado
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Carrasco Aristegui Luis
- De La Torre Berruga Diego
- De La Torre Berruga Diego
- Galan Garcia Luis Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Del Carmen
- Gil De Rozas Balmaseda Gregorio Florentino
- Gil Lopez Maria Rosario
- Gimenez Costa Francisco Javier
- Isla Jimenez Ignacio
- Mayoral Pernas Bruno
- Redondo Belda Cristina Isabel
- Sainz De La Mora Ivan Enrique
- Sanchez Majarin Patricia
- Uguet Castro David
- Vazquez Valle Hector Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37041 , F 215, S 8, H M 661628, I/A 21 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos