BLAS BUESA JOSE ABRAHAM
Informe ejecutivo de BLAS BUESA JOSE ABRAHAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLAS BUESA JOSE ABRAHAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 38 FP | Secr.Com.Ctr | 21/12/2023 | |
SANTANDER AHORRO 38 FP | Miem.Com.Ctr | 21/12/2023 | |
SANTANDER AHORRO 38 FP | Secr.Com.Ctr | 28/01/2019 | |
SANTANDER AHORRO 38 FP | Miem.Com.Ctr | 26/03/2018 | |
GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC | Apoderado | 29/10/2012 |
VINCULACIONES DE BLAS BUESA JOSE ABRAHAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAS BUESA JOSE ABRAHAM
Empresa: SANTANDER AHORRO 38 FP
Miem.Com.Ctr
- Blas Buesa Jose Abraham
- Elosegui Figueroa Gonzalo
- Espinel Sanchez Leonardo
Secr.Com.Ctr
- Blas Buesa Jose Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 156, S 8, H M 347255, I/A 42 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 38 FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Blas Buesa Jose Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 154, S 8, H M 347255, I/A 39 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 38 FP
Miem.Com.Ctr
- Attar Rania
- Blas Buesa Jose Abraham
- Calvo Quevedo Daniel
- Fernandez Revuelta Eduardo
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 153, S 8, H M 347255, I/A 37 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Apoderado
- Blas Buesa Jose Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 11, S 8, H M 75947, I/A 288 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Empresa: GE WIND ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Blas Buesa Jose Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 207, S 8, H TO 22941, I/A 57 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-45
Empresa: GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Apoderado
- Blas Buesa Jose Abraham
- Rojas Tamayo Mariano Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7238, L 6224, F 157, S 3, H 22228, I/A 62 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28
Empresa: GE WIND ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Blas Buesa Jose Abraham
- Rojas Tamayo Mariano Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 149, S 8, H TO 22941, I/A 33 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-45
Información de BLAS BUESA JOSE ABRAHAM
Mostramos los datos de BLAS BUESA JOSE ABRAHAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAS BUESA JOSE ABRAHAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos