GARCIA RAMOS OSCAR
Informe ejecutivo de GARCIA RAMOS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 88
Empresas activas: 88
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA RAMOS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORES VILLARRUBIA MORATA 200KV SL | Representante | 21/08/2024 | |
PROMOTORES VILLARRUBIA ELEVACION SL | Representante | 21/08/2024 | |
ENERGIA RADIACION SL | Administrador Solidario | 24/07/2024 | |
ENERGIA REUNION 2 SL | Administrador Solidario | 23/07/2024 | |
ENERGIA NAVARINO 2 SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
ENERGIA HOLBOX 2 SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
ENERGIA ANLAGE 2 SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
ENERGIA EGADAS 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA BRINGEN 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA PALAWAN 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA RAMOS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMOS OSCAR
Representante
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 804549, I/A 5 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: PROMOTORES VILLARRUBIA ELEVACION SL
Representante
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 804468, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: ENERGIA RADIACION SL
Administrador Solidario
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 180726, I/A 9 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-46
Empresa: ENERGIA REUNION 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219831, I/A 1 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-46
Empresa: ENERGIA ANLAGE 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219775, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-46
Empresa: ENERGIA HOLBOX 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219774, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-46
Empresa: ENERGIA NAVARINO 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219762, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-46
Empresa: ENERGIA NAVARINO SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 210593, I/A 5 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: ENERGIA SAUBEREN STROM SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 205351, I/A 5 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: ENERGIA ARREBOL SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 189058, I/A 7 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RAMOS OSCAR
Mostramos los datos de GARCIA RAMOS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMOS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos