COMES SALVADOR PATRICIA PILAR
Informe ejecutivo de COMES SALVADOR PATRICIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 172
Empresas activas: 98
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COMES SALVADOR PATRICIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA REUNION 2 SL | Administrador Solidario | 23/07/2024 | |
ENERGIA HOLBOX 2 SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
ENERGIA NAVARINO 2 SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
ENERGIA ANLAGE 2 SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
ENERGIA BRINGEN 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA EGADAS 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA UMSICHT 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA PALAWAN 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA DEIA 2 SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
ENERGIA GEOIDE II SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COMES SALVADOR PATRICIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMES SALVADOR PATRICIA PILAR
Representante
- Comes Salvador Patricia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 804549, I/A 5 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: PROMOTORES VILLARRUBIA ELEVACION SL
Representante
- Comes Salvador Patricia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 804468, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: ENERGIA REUNION 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219831, I/A 1 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-46
Empresa: ENERGIA ANLAGE 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219775, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-46
Empresa: ENERGIA HOLBOX 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219774, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-46
Empresa: ENERGIA NAVARINO 2 SL
Administrador Solidario
- ABO ENERGY ESPAÑA SA
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
- Schlageter Karsten Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219762, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-46
Empresa: ENERGIA NAVARINO SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 210593, I/A 5 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: ENERGIA SAUBEREN STROM SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 205351, I/A 5 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: ENERGIA ARREBOL SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 189058, I/A 7 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: ENERGIA GEOIDE II SL
Administrador Solidario
- Comes Salvador Patricia Pilar
- Garcia Ramos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 192500, I/A 7 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
VER MAS ACTOS
Información de COMES SALVADOR PATRICIA PILAR
Mostramos los datos de COMES SALVADOR PATRICIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMES SALVADOR PATRICIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos