GARCIA PACHECO MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de GARCIA PACHECO MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA PACHECO MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Miem.J.Dir. | 20/02/2009 | 28/02/2014 |
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Vsec.J.Dir. | 20/02/2009 | 28/02/2014 |
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Apoderado | 30/03/2009 | 10/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA PACHECO MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PACHECO MARIA NIEVES
Miem.J.Dir.
- Aguilera Jimenez Francisco
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Arizcun Sanchez Morate Alvaro
- Duthiers Sparre Monique Christine
- Encinar Obispo Esteban
- Gallego Rodriguez Fernando
- Garcia Esteban Eduardo
- Garcia Pacheco Maria Nieves
- Granel Ribas Maria Teresa
- Holland Marques Jose M
- Lainez Muñoz Pedro
- Muñoz Perez Pedro
- Osorio Cubero Alfonso
- Rodriguez Cardona Jose-ramon
- Sanchez Villamor Bienvenido
- Sintes Pons Nicolas
- Tapia Carrasco Luis
- Villa Crespo Valentin
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
- Garcia Pacheco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11422 , F 187, S 8, H M 140589, I/A 62 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Apoderado
- Arizcun Sanchez Morate Alvaro
- Encinar Obispo Esteban
- Gallego Rodriguez Fernando
- Garcia Esteban Eduardo
- Garcia Pacheco Maria Nieves
- Lloret Llorca Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11422 , F 185, S 8, H M 140589, I/A 57 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Apoderado
- Arizcun Sanchez Morate Alvaro
- Encinar Obispo Esteban
- Gallego Rodriguez Fernando
- Garcia Esteban Eduardo
- Garcia Pacheco Maria Nieves
- Lloret Llorca Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11422 , F 182, S 8, H M 140589, I/A 51 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28
Apoderado
Miem.J.Dir.
- Aguilera Jimenez Francisco
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Arizcun Sanchez Morate Alvaro
- Duthiers Sparre Monique Christine
- Encinar Obispo Esteban
- Gallego Rodriguez Fernando
- Garcia Esteban Eduardo
- Garcia Pacheco Maria Nieves
- Granel Ribas Maria Teresa
- Holland Marques Jose M
- Lainez Muñoz Pedro
- Lloret Llorca Juan
- Muñoz Perez Pedro
- Osorio Cubero Alfonso
- Sanchez Villamor Bienvenido
- Sintes Pons Nicolas
- Tapia Carrasco Luis
- Villa Crespo Valentin
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
Vicepresidente Junta Directiva
Vsec.J.Dir.
- Garcia Pacheco Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8737 , F 179, S 8, H M 140589, I/A 50 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-28
Información de GARCIA PACHECO MARIA NIEVES
Mostramos los datos de GARCIA PACHECO MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PACHECO MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos