MUÑOZ PEREZ PEDRO
Informe ejecutivo de MUÑOZ PEREZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MUÑOZ PEREZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M&C MULTIGESTION ESTETICA E IMAGEN SL | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
GAPERAMA SL | Apoderado | 05/06/2020 | |
GIL Y GARAY SL | Apoderado | 29/05/2020 | |
GESTION DE EMPRESAS ESCURIALENSES SL | Apoderado | 28/05/2020 | |
AHORROVIDA 1 FP | Miem.Com.Ctr | 19/02/2018 | |
AHORROVIDA 1 FP | Pres.Com.Ctr | 19/02/2018 | |
CAMPING EL FARO SL | Administrador Solidario | 16/06/2014 | |
M&P ENJOY GESTION SL | Socio Unico | 30/03/2010 | |
M&P ENJOY GESTION SL | Administrador Unico | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PEREZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PEREZ PEDRO
Administrador Unico
- Muñoz Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6432, L 5340, F 193, S 8, H MA178422, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: AHORRIA S.I.C.A.V. SA
Consejero
- Muñoz Perez Pedro
Presidente
- Muñoz Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29847 , F 215, S 8, H M 319097, I/A 29 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: GAPERAMA SL
Apoderado
- Muñoz Perez Pedro
- Muñoz Perez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25785 , F 37, S 8, H M 464819, I/A 5 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: GIL Y GARAY SL
Apoderado
- Muñoz Perez Pedro
- Muñoz Perez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 39, S 8, H M 465399, I/A 6 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: GESTION DE EMPRESAS ESCURIALENSES SL
Apoderado
- Muñoz Perez Pedro
- Muñoz Perez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17730 , F 212, S 8, H M 305529, I/A 7 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Empresa: FONDLORETO EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Muñoz Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16027 , F 87, S 8, H M 271261, I/A 8 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: AHORRIA S.I.C.A.V. SA
Consejero
- Aramburu Sagarzazu Jon
- Lopez Garcia Eduardo
- Muñoz Perez Pedro
Presidente
- Muñoz Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29847 , F 214, S 8, H M 319097, I/A 26 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: AHORROVIDA 1 FP
Pres.Com.Ctr
- Muñoz Perez Pedro
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 225, S 3, H 54,1 , I/ 38 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: AHORROVIDA 1 FP
Miem.Com.Ctr
- Aldea Casin Fernando
- Estebaranz Burgos Ana Maria
- Muñoz Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 225, S 3, H 54,1 , I/ 37 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 97, S 8, H M 214520, I/A 54 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ PEREZ PEDRO
Mostramos los datos de MUÑOZ PEREZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PEREZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos