GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VDS CARPAS SL | Administrador Concursal | 26/04/2013 | |
EMBOLSA SL | Administrador Concursal | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO
Empresa: THIS & THIS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:THIS & THIS SL
Nif:B80820780
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:22/11/2012
Número Procedimiento Concursal:647/2012
Datos Registrales:
Tomo:
7722
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-124836
Inscripción:
5
Fecha Inscripción19/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7722 , F 118, S 8, H M 124836, I/A 5 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: VDS CARPAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VDS CARPAS SL
Nif:B82638396
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:8
Juez / Ponente:FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
Fecha de Resolución:22/11/2012
Número Procedimiento Concursal:330/2012
Datos Registrales:
Tomo:
15285
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-256076
Inscripción:
A
Fecha Inscripción26/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15285 , F 80, S 8, H M 256076, I/A A (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Empresa: EMBOLSA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EMBOLSA SL
Nif:B84532670
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:05/11/2012
Número Procedimiento Concursal:508/2012
Datos Registrales:
Tomo:
22140
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-394999
Inscripción:
7
Fecha Inscripción12/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22140 , F 136, S 8, H M 394999, I/A 7 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
Empresa: THIS & THIS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:THIS & THIS SL
Nif:B80820780
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:22/11/2012
Número Procedimiento Concursal:647/2012
Datos Registrales:
Tomo:
7722
Libro:
0
Folio:
117
Hoja:
8-124836
Inscripción:
A
Fecha Inscripción20/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7722 , F 117, S 8, H M 124836, I/A A (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Información de GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NOBLEJAS SANTA OLALLA LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos