GARCIA MANSO RICARDO
Informe ejecutivo de GARCIA MANSO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MANSO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGTIC SL | Socio Unico | 02/11/2009 | |
RGTIC SL | Administrador Unico | 02/11/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA MANSO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MANSO RICARDO
Empresa: PROXIMITY MARKET SL
Liquidador Solidario
- Acosta Martin Javier
- Acosta Martin Miguel Angel
- Garcia Manso Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28136 , F 149, S 8, H M 506890, I/A 2 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: PROXIMITY MARKET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Acosta Martin Javier
- Acosta Martin Miguel Angel
- Garcia Manso Ricardo
Presidente
- Garcia Manso Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28136 , F 149, S 8, H M 506890, I/A 2 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: PROXIMITY MARKET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Acosta Martin Javier
- Acosta Martin Miguel Angel
- Garcia Manso Ricardo
Presidente
- Garcia Manso Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28136 , F 147, S 8, H M 506890, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Empresa: RGTIC SL
Administrador Unico
- Garcia Manso Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27147 , F 12, S 8, H M 489062, I/A 1 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-28
Empresa: RGTIC SL
Socio Único
- Garcia Manso Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27147 , F 12, S 8, H M 489062, I/A 1 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-28
Información de GARCIA MANSO RICARDO
Mostramos los datos de GARCIA MANSO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MANSO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos