ACOSTA MARTIN JAVIER
Informe ejecutivo de ACOSTA MARTIN JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACOSTA MARTIN JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOMACARE GROUP SL | Administrador Unico | 08/03/2018 | 25/03/2022 |
WOMACARE GROUP SL | Liquidador | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
PROXIMITY MARKET SL | Liquidador Solidario | 16/01/2014 | 16/01/2014 |
PROXIMITY MARKET SL | Consejero Delegado | 14/10/2010 | 16/01/2014 |
PROXIMITY MARKET SL | Consejero | 14/10/2010 | 16/01/2014 |
VINCULACIONES DE ACOSTA MARTIN JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA MARTIN JAVIER
Empresa: WOMACARE GROUP SL
Liquidador
- Acosta Martin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37367 , F 143, S 8, H M 666270, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: WOMACARE GROUP SL
Administrador Unico
- Acosta Martin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37367 , F 143, S 8, H M 666270, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: WOMACARE GROUP SL
Administrador Unico
- Acosta Martin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37367 , F 142, S 8, H M 666270, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: PROXIMITY MARKET SL
Liquidador Solidario
- Acosta Martin Javier
- Acosta Martin Miguel Angel
- Garcia Manso Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28136 , F 149, S 8, H M 506890, I/A 2 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: PROXIMITY MARKET SL
Consejero Delegado
- Acosta Martin Javier
Consejero
- Acosta Martin Javier
- Acosta Martin Miguel Angel
- Garcia Manso Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28136 , F 149, S 8, H M 506890, I/A 2 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: PROXIMITY MARKET SL
Consejero Delegado
- Acosta Martin Javier
Consejero
- Acosta Martin Javier
- Acosta Martin Miguel Angel
- Garcia Manso Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28136 , F 147, S 8, H M 506890, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Información de ACOSTA MARTIN JAVIER
Mostramos los datos de ACOSTA MARTIN JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA MARTIN JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos