GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y ACCESORIOS MG SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
TALLERES Y ACCESORIOS MG SL | Socio Unico | 11/03/2021 | |
TALLERES Y ACCESORIOS MIGUEL GARCIA SL | Socio Unico | 17/05/2017 | |
TALLERES Y ACCESORIOS MIGUEL GARCIA SL | Administrador Unico | 17/05/2017 | |
TALLERES M G SA | Administrador Unico | 29/08/2014 | |
REPUESTOS MICAR SL | Socio Unico | 28/08/2014 | |
REPUESTOS MICAR SL | Administrador Unico | 28/08/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO
Empresa: TALLERES Y ACCESORIOS MG SL
Administrador Unico
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41569 , F 62, S 8, H M 736460, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: TALLERES Y ACCESORIOS MG SL
Socio Único
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41569 , F 62, S 8, H M 736460, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Administrador Unico
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35890 , F 80, S 8, H M 644851, I/A 1 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Socio Único
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35890 , F 80, S 8, H M 644851, I/A 1 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Empresa: TALLERES M G SA
Administrador Unico
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 210, S 8, H M 37323, I/A 12 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: TALLERES M G SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Consejero
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Presidente
Secretario
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 210, S 8, H M 37323, I/A 12 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: REPUESTOS MICAR SL
Administrador Unico
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16091 , F 41, S 8, H M 272509, I/A 2 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Empresa: REPUESTOS MICAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16091 , F 41, S 8, H M 272509, I/A 2 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Empresa: REPUESTOS MICAR SL
Socio Único
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16091 , F 41, S 8, H M 272509, I/A 2 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Empresa: TALLERES M G SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Consejero
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Presidente
Secretario
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 209, S 8, H M 37323, I/A 11 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LASO MIGUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos