GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES M G SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2012 | 29/08/2014 |
TALLERES M G SA | Consejero | 02/11/2012 | 29/08/2014 |
REPUESTOS MICAR SL | Administrador Solidario | 28/08/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN
Empresa: TALLERES M G SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Consejero
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 210, S 8, H M 37323, I/A 12 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: REPUESTOS MICAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16091 , F 41, S 8, H M 272509, I/A 2 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Empresa: TALLERES M G SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Consejero
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Laso Garcia Natalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 209, S 8, H M 37323, I/A 11 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: TALLERES M G SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Garcia Laso Natalia
- Laso Garcia Natalia
Consejero
- Garcia Laso Maria Del Carmen
- Garcia Laso Miguel Antonio
- Garcia Laso Natalia
- Laso Garcia Natalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 209, S 8, H M 37323, I/A 10 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Información de GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LASO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos