GARCIA JORDAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA JORDAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA JORDAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL GARMIHE SL | Administrador Solidario | 05/01/2021 | |
ORTOMEDIPLUS SL | Apoderado | 19/01/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA JORDAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA JORDAN FRANCISCO
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bague Ferrer Joaquina
- Calavera Rodellar Ana
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Jordan Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Jordan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321, L 157, F 92, S 8, H HU 2773, I/A 6 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-22
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL GARMIHE SL
Administrador Solidario
- Garcia Jordan Francisco
- Herrero Ortin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 92, S 8, H A 172503, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-03
Empresa: ORTOMEDIPLUS SL
Apoderado
- Garcia Jordan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 203, S 8, H A 152943, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-03
Información de GARCIA JORDAN FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA JORDAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA JORDAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos