GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION SERVICIO FRANCISCO GARCIA SL | Consejero | 10/01/2023 | |
ESTACION SERVICIO FRANCISCO GARCIA SL | Presidente | 10/01/2023 | |
GASOLEOS GARCIA SL | Consejero | 10/01/2023 | |
GASOLEOS GARCIA SL | Presidente | 10/01/2023 | |
GRANJA NOGUERO-GARCIA SL | Administrador Mancomunado | 06/04/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO
Consejero Delegado
Consejero
- Calavera Rodellar Ana-luz
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Presidente
- Garcia Bague Francisco-antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 186, S 8, H HU 2773, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Apoderado
- Garcia Bague Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 186, S 8, H HU 2773, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 186, S 8, H HU 2773, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calavera Rodellar Ana-luz
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Presidente
- Garcia Bague Francisco-antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 190, S 8, H HU 4345, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Apoderado
- Garcia Bague Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 190, S 8, H HU 4345, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 190, S 8, H HU 4345, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Apoderado
- Garcia Bague Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 190, S 8, H HU 4345, I/A 4 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357, L 191, F 218, S 8, H HU 4345, I/A 3 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Administrador Solidario
- Calavera Rodellar Ana-luz
- Garcia Bague Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357, L 191, F 218, S 8, H HU 4345, I/A 3 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-22
Apoderado
- Garcia Bague Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321, L 157, F 92, S 8, H HU 2773, I/A 7 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-22
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BAGUE FRANCISCO-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos