GARCIA CALAVERA ESTHER
Informe ejecutivo de GARCIA CALAVERA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CALAVERA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION SERVICIO FRANCISCO GARCIA SL | Consejero | 10/01/2023 | |
ESTACION SERVICIO FRANCISCO GARCIA SL | Consejero Delegado | 10/01/2023 | |
ESTACION SERVICIO FRANCISCO GARCIA SL | Secretario | 10/01/2023 | |
GASOLEOS GARCIA SL | Consejero | 10/01/2023 | |
GASOLEOS GARCIA SL | Consejero Delegado | 10/01/2023 | |
GASOLEOS GARCIA SL | Secretario | 10/01/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA CALAVERA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CALAVERA ESTHER
Consejero Delegado
- Garcia Calavera Esther
Consejero
- Calavera Rodellar Ana-luz
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Presidente
Secretario
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 186, S 8, H HU 2773, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 186, S 8, H HU 2773, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Consejero Delegado
- Garcia Calavera Esther
Consejero
- Calavera Rodellar Ana-luz
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Presidente
Secretario
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 190, S 8, H HU 4345, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 190, S 8, H HU 4345, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: GASOLEOS GARCIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357, L 191, F 218, S 8, H HU 4345, I/A 3 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-22
Administrador Mancomunado
- Garcia Bague Francisco-antonio
- Garcia Calavera Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321, L 157, F 92, S 8, H HU 2773, I/A 6 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-22
Información de GARCIA CALAVERA ESTHER
Mostramos los datos de GARCIA CALAVERA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CALAVERA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos