GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIGAZ SERVI RADIO SL | Socio Unico | 08/03/2021 | |
RIGAZ SERVI RADIO SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | |
SOTA CONTROL SL | Administrador Solidario | 12/08/2020 | |
RONTONAR ACEITES SL | Administrador Unico | 10/06/2019 | |
YA ES YA. 2019 SL | Socio Unico | 11/02/2019 | |
YA ES YA. 2019 SL | Administrador Unico | 11/02/2019 | |
QUINQUE FOOD S GROUP SL | Administrador Solidario | 27/11/2018 | |
CASA FACIL SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 12/09/2018 | |
IMPASSE 2017 SL | Administrador Solidario | 08/08/2017 | |
CENTRO TECNOLOGICO STEM SL | Administrador Solidario | 25/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: BADAELSA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
- Hurtado Parra Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 775808, I/A 2 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albentosa Aguilar Beatriz
- Barrios Escorcia Johanna Linda
- Bendicho Berne Gemma
- Campillo Olmedo Manuel Angel
- Carrasco Baena David
- Conde Alvarez David Antonio
- Cora Docal Maria Luisa
- Escudero Sanchez Juana
- Exposito Medina Maria Auxiliadora
- Fernandez Vaquero Juan
- Gago Caballero Maria Estrella
- Garcia Atares Diego
- Garcia Vera Javier
- Gonzalez Gonzalez Enrique
- Gorria Garcia Peñuela Carlos Alberto
- Gracia Gomez Ana Bonifacia De
- Herrero Moran Elena
- Huete Valencia Juan Domingo
- Llorente Matarranz Cristina
- Lopez Lozano Maria Cristina
- Marcos Sanchez Esperanza
- Monreal Ponzan Carlos
- Moral Crespo Antonio
- Mota Diaz Jorge
- Perez Del Pozo Margarita
- Rubio Quesada Jose Domingo
- Ruiz Jimenez Maria Del Carmen
- Talavera Vera Jesus Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcazar Quesada Manuel
- Alemany Falguera Gemma
- Alonso Garcia Marina
- Alves Diaz Pinho Manuel
- Anchuelo Carreño Almudena
- Anguera Vidal Andreu
- Antelo Espasandin Alejandra
- Arco Rodriguez Alicia
- Artacho Sanchez Fatima
- Avaro Calderon Javier
- Avaro Calderon Javier
- Ayala Llorens Monica
- Balaguer Masia Juan Jorge
- Balboa Benavente Isabel
- Banegas Jimenez Javier
- Batalla Carrillo Patricia
- Bataller Bonilla Susanna
- Biosca Regalado Alejandro
- Blazquez Jimenez Maria
- Bodi Navarro Maria De Los Lirios
- Bordoll Fenes Jordi
- Cabalar Muiños Antonio Angel
- Caceres Quintana Maria Rosario
- Camacho Sanchez Carlos Javier
- Campos Mesa Maria Remedios
- Canal Villazon Marcos
- Carvajal Barraqueta Eva Pilar
- Casals Rojas Ana
- Castillo Noguera Angela
- Castro Diez Antonia
- Cervello Rodriguez Eva Maria
- Claus Casals Juan
- Climent Morcillo Jose Vicente
- Collantes Criado Laura
- Collantes De Teran Diez Patricia
- Conde Alvarez David Antonio
- Conde Alvarez David Antonio
- Cons Vazquez Alba Rocio
- Contri Coll Juan
- Cuartero Moñino Miriam
- De La Fuente Garcia Maria Elena
- De La Fuente Lopez Cristina
- De Miguel Mases Maria Laura
- De Potter Vincent Pierre Maurice
- Del Moral Cezon Jose Luis
- Delgado Guzman Ana
- Diaz Seoane Esteban Juan
- Diez Marin Manuel
- Dominguez Lopez Miguel Angel
- Dueñas Garcia Juan Luis
- Duque Gomez Jose Ramon
- Duran Mesa Marta
- Echarte Ulla Amaia
- Erencia Espino Maria Luciana
- Fausto Serrano Noemi
- Feijoo Lopez Marcos Antonio
- Fernandez Fernandez Magdalena
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Saenz Maria Asuncion
- Fernandez Sanchez Alba
- Fernandez Sanchez Encarnacion Maria
- Flores Romero Sergio David
- Foix Garcia De Siles Luis
- Foix Garcia De Siles Luis
- Foix Garcia-siles Luis
- Fuster Olives Antonio Juan
- Gali Male Josep
- Gallego Acebo Juan Amado
- Gallego Garcia Carlos
- Gallego Garcia Carlos
- Garcia Carmona Raquel
- Garcia Felix Marta Ruth
- Garcia Gomez Rafael
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
- Garcia Jimenez Juan
- Garcia Malpartida Maria Elena
- Garcia Nieto Maria Leonor
- Garcia Sanchez Regina
- Gargori Reverter Enrique
- Gasco Ortiz De Guinea Vanesa
- Gausi Justo Anna
- Gimenez Santos Daniel
- Gomez Aguilar Juan Antonio
- Gomez Bravo Maria Luisa
- Gomez Bravo Maria Luisa
- Gomez Bravo Maria Luisa
- Gomez Bravo Maria Luisa
- Gomez Farre Clara
- Gonzalez Gonzalez Enrique
- Gorria Garcia-peñuela Carlos
- Guadalupe Sanchez Maria Angeles
- Guimera Mestre Marta
- Hernandez Cruz Marta Lourdes
- Hernandez De Torres Alberto
- Hernandez Mendez David Ramon
- Higelmo Lopez De Bustamante Alicia
- Jimenez Armesto Marina
- Jimenez Garcia Lucia
- Jimenez Martin Juan Carlos
- Jimenez Pueyo Guillermo
- Labrador Dorta Lorena
- Larrazabal Ibañez Mikel
- Legaspi Quiñoa Olga
- Leon Merayo Marcos
- Lescun Gutierrez Maria Teresa
- Linde Valenzuela Angel Manuel
- Llopis Hervas Jorge
- Loeches Caballero Maria
- Lopez Perez Pedro Manuel
- Luciano Castro Javier
- Luis Bonachera Elena Maria
- Machado Requena Dolors
- Magraner Cabeza Jose Manuel
- Manchado Gallardo Cecilia
- Manrubia Muñoz Olga
- Marin Espinel Ignacio
- Marin Garcia Alejandro
- Martin Bernaldo De Quiros Maria Lourdes
- Martinez Castejon Eduardo
- Martinez Diez Oscar
- Martinez Roman Jose Javier
- Maya Nuñez Ivan
- Meda Calvet Xavier
- Melguizo Garcia Miriam
- Metje Caparros Jose Maria
- Mieres Gutierrez Jose Manuel
- Miguel Rico Veronica
- Mikele Gurpide Ione
- Morales Romero Inmaculada
- Moratilla Nadal Francisco Javier
- Muñoz Avila Esther
- Muñoz Hinojosa Juan Francisco
- Muñoz Hinojosa Juan Francisco
- Murciano Alvarez Vanesa
- Nicolas Guillen Salvador
- Nieto Zayas Fernando
- Ollero Callejo Raul
- Ortiz Garcia Guillermo
- Ortiz Jimenez Cristina
- Ortiz Jimenez Cristina
- Ortiz Jimenez Cristina
- Osuna Jimenez Sofia
- Osuna Molina Vicente
- P.Lancar Jimenez Pedro
- Palazon Gordillo Miriam
- Panadero Carrascal Sara Maria
- Parnau Rodriguez Josep
- Parras Sosa Antonio Jose
- Pascual Temprano Azucena
- Pedroche Aldea Noelia
- Pellicer Flores Vanessa
- Perez Alcolado David
- Perez Alcolado David
- Perez Gonzalez Sergio
- Perez Ubeda Cristina
- Perez Vaquero Alba
- Pino Manjon-cabeza Juan
- Pizarro Del Valle Maria Esther
- Prieto Salas Jose Antonio
- Puig Turat Montserrat
- Puigdollers Suriñach Juan
- Raco Curto Judit
- Ramos Sosa Fatima Trinidad
- Reyes Aleman Maria Del Mar
- Rodenas Lopez Maria Carmen
- Rodriguez Gasol Fernando
- Rodriguez Poyato Jose Manuel
- Rodriguez Prada Dolores
- Rodriguez Villoria Maria Jose
- Rojas Villanueva Noelia
- Romera Montilla Araceli
- Romera Montilla Araceli
- Romera Montilla Araceli
- Romera Montilla Araceli
- Romero Cuadrado Sergio
- Rubio Tomas Marta
- Ruiz Arenas Herminia
- Ruiz Blanco Andres Miguel
- Ruiz Guillen Jaime
- Sanchez Cortes Alejandro
- Sanchez Franco Maria Del Carmen
- Santana Corujo Yurena
- Santos Torrado Manuel
- Seva Nuñez Francisco Jose
- Sole Vilardell Anna
- Soteres Serrat Carlos
- Vallve Ribes Alfred
- Vazquez Infante Patricia
- Vazquez Sancha Jorge
- Wert Naharro Estrella
- Zarzuela Miranda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6242 , F 7, S 8, H BI 17,A , I/ 4638 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-48
Empresa: BADAELSA SL
Administrador Solidario
- Cuesta Leigh Zynda
- Cuesta Parra David Israel
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
- Hurtado Parra Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43977 , F 55, S 8, H M 775808, I/A 1 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: INDATEL TECHNOLOGIES SL
Liquidador Solidario
- Frades Villar Oscar Pedro
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22136 , F 170, S 8, H M 394929, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: INDATEL TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Frades Villar Oscar Pedro
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22136 , F 170, S 8, H M 394929, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Abad Bernabeu Jose Javier
- Aguilera Luque Juana
- Agusti Sabio Josefa
- Alcalde Torrente Francisco Jose
- Alcaraz Acosta Tomas
- Almazan Rozas Silvia
- Almeia Felipe Rosa Delia
- Alonso Merino Laura
- Alvarez Garcia Josefa Antonia
- Angulo Garcia Maria Belen
- Aragones Rubio Cristina
- Arizaleta Hermoso De Mendoza Ivan
- Arregui Perez Ana Belen
- Artacho Sanchez Fatima
- Avellaneda Gonzalez Guadalupe
- Aviles Alvarez Isabel
- Barquero Balsera Fatima
- Barragan Fernandez Emilio
- Barros Catala Blanca
- Barta Arroyos Maria Esther
- Bastidas Rodriguez Raquel
- Benito Sanchez Juan Francisco
- Blazquez Garcia Veronica
- Bonaque Rodriguez Beatriz
- Bosch Morales Margarita
- Bravo Meseguer Francisco
- Bueno Tur Juan De Dios
- Caballero De La Fuente Maria Teresa
- Cabo Fernandez Paula
- Caja Diaz Laura
- Cala Caro Antonia Jose
- Calabuig Santamaria Ana Maria
- Calles Moreta Jesus
- Calveiro Rodriguez Margarita Maria
- Calvete Gutierrez Sara
- Cambrils Tortosa Marcelo
- Cararach De Llanza Xavier
- Carballo Ramos Maria Isabel
- Carmona Priego Maria Del Carmen
- Carrillo Fernandez Paredes Leticia Ana
- Carrillo Perez Sergio
- Casadesus Tort Meritxell
- Casado Morentin Berta
- Casal Gil Julia Maria
- Casals Rojas Ana
- Casina Ispizua Ainhoa
- Cassinello Bailen Maria Dolores
- Castellano Castellano Sonia Raquel
- Catasus Mestres Miquel
- Cea Criado Maria De La Soledad
- Cendan Garrote Susana
- Cerdan Cardona Juan Carlos
- Cerezo Mora Maria Pilar
- Chas Vazquez Maria Patricia
- Chaves Barbecho Alicia
- Chicon Ruiz Maria Carmen
- Cobo Martinez De Murgia Ricardo
- Cobo Martinez Maria Lourdes
- Colorado Diaz-caneja Luis
- Cornide Ramos Maria Del Mar
- Cuadrado Fernandez Maria Del Pilar
- Cuenca Cuenca Ana Maria
- Da Silva Besada Rosa Maria
- De La Rosa Enriquez Maria
- De Leon Fernandez- Oliva Maria Jose
- De Miguel Gonzalez Sandra
- Diaz Duarte Rafael
- Diaz Sanchez Beatriz
- Diaz Urias Maria Magdalena
- Dominguez Mendez Raquel
- Eguia Ojembarrena Aintzane
- Esquinas Cañada Rosario
- Esquitino Ruiz Beatriz
- Exposito Soriano Sabina Rosario
- Farelo Bermejo Arancha
- Felices Gonzalez Lorena
- Fernandez Cluet Merce
- Fernandez Martinez Bruno
- Fernandez Ramirez Sonia
- Fernandez Sanchez Isabel
- Forcelledo Bernal Luis Cesar
- Fregel Lorenzo Jesus Moises
- Fuentes Jara Davinia
- Gallardo Perez Natalia
- Garcia Cardeno Jose Luis
- Garcia Dominguez Francisco Javier
- Garcia Garcia Eva
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
- Garcia Mancebo Francisco Javier
- Garcia Navarro Anabel
- Garcia Romero Salvador
- Garcia Sanchez Maria Dolores
- Garcia Sande Fernando
- Garcia Santin Gloria
- Garrido Pascua Alfonso
- Gelabert Soriano Rosalia
- Gil Fernandez Miguel Angel
- Gimenez Garcia Del Prado Silvia
- Gomez Senent Satorres Maria Carmen
- Gonzalez Aguilera Sergio
- Gonzalez Torres Angela Liliana
- Gonzalez Touron Jose Manuel
- Gutierrez Ruiz Mercedes
- Hernandez Pretel Miguel Angel
- Herrera Ortega Luis Alberto
- Hidalgo Rodriguez Lidia
- Iglesias Sanchez Rosario
- Iranzo Martinez Rosa Maria
- Jativa Salero Alicia
- Jimenez Flores Maria Beatriz
- Koehler Katja
- Legaspi Quiñoa Olga
- Leiva Reyes Maria Teresa
- Lemes Santos Jessica Esther
- Leon Baeta Maria Pilar
- Leon Olmos Sara
- Lopez Eslava Jose Antonio
- Lopez Garcia Maria Victoria
- Lopez Jarava Inmaculada
- Lopez Lopez Miguel Angel
- Lopez Lopez Sixto
- Lopez Martinez Raquel
- Lopez Monleon Maria Antonia
- Lopez Vicente Maria Asuncion
- Lorente Blazquez Maria Sol
- Lorente Garcia Maria Carmen
- Lozano Gil Miguel
- Manzanaro Reguera Antonio
- Marin Garcia Alejandro
- Marquez Nuñez Manuel
- Marquez Serrano Francisco Javier
- Martin Robles Veronica
- Martinez Garcia Emilio Enrique
- Martinez Guerediaga Txomin
- Martinez Herrero Esther
- Martinez Hierro Raquel
- Martinez Jimeno David
- Martinez Largo Cristina
- Martinez Toledo Alberto
- Mateo Parellada Nieves
- Merino Quiñones Raquel
- Mestre Montserrat Maria Del Carmen
- Mondejar Torrano Joaquin
- Montiel Perez Maria De Las Huertas
- Moragues Farras Eva
- Morales Santos Inmaculada
- Moreno Betes Antonio Jose
- Moro Secilla Sergio
- Navarro Moreno Maria Esther
- Navarro Serrano Rosario
- Nemeh Shomaly Lara
- Nieto Pro Oscar
- Nuñez De La Mano Amaia
- Olmedo Velasco Jose Luis
- Ortega Biedma Manuel
- Ortiz Pardina Eduard
- Ortiz Reina Vanessa
- Osa Fernandez Isabel
- Oumhamdi Lamhamdi Ali
- Pallares Nieto Meritxell
- Palma Hidalgo Maria Helena
- Palma Rodriguez Mercedes
- Pardo Sebastia Antonio Orestes
- Parra Sanchez Rocio De Las Mercedes
- Partida Luque Noelia
- Pascual Moreno Maria Teresa
- Pavo Cuadrado Veronica
- Peña Fernandez Eva
- Peña Matia Ignacio Javier
- Penavella Gonzalez Silvia
- Perez Plasencia Ivis
- Perez Ruiz Ester
- Plata Martin Sandra
- Pons Lis Blanca Angeles
- Pont Rodriguez Jordi
- Porcar Sena Manuel
- Prous Barcelo Genoveva
- Pujalte Martinez Pedro Andres
- Quiros Torres Maria Del Carmen
- Ramirez Ruiz Sonia
- Revuelta Reviejo Maria Clara
- Riba Chacon Luis
- Rivas Armijo Rafael
- Rivas Villar Alvaro
- Roca Aparicio Ana Maria
- Rodriguez Aroca Jose Manuel
- Rodriguez Enriquez Maria Eugenia
- Rodriguez Fuertes Marisol
- Rodriguez Lopez Maria Isabel
- Rodriguez Rodriguez Carmen Delia
- Rodriguez Rodriguez Maria Teresa
- Rojas Villanueva Noelia
- Roldan Landa Maria
- Ros Marti Encarnacion
- Rossello Roca Josep
- Rubio Risco Antonia
- Ruiz Castellano David
- Saez Valles Raquel
- Salamanca Del Castillo Simon
- Salas Garcia Rocio
- Sanchez Camba Juana
- Sanchez Cortes Alejandro
- Sanchez Orgaz Maria Carmen
- Sanchez Quesada Ico
- Sandia Guerrero Juan Carlos
- Santana Benitez Estefania
- Santaren Ciudad Francisco Javier
- Sanz Villanueva Ana Isabel
- Sellart Sanz Silvia
- Silva Torres Susan Dayana
- Sosa Martinez Lucia Patricia
- Suarez Rodriguez Lorena
- Tarres Vidal Josep Maria
- Torres Rosado Rosa Maria
- Torres Tremps Maria Del Mar
- Trinidad Sanchez Laura
- Valcarce Lopez Rafael
- Valencia Villar Isabel
- Vallejo Alonso Maria Vanesa
- Vallve Jimenez Joan Maria
- Vallve Ribes Alfred
- Viadel De Diego Laura
- Viedma Gonzalez Amparo
- Viota Martinez Aintzane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 98, S 8, H BI 17,A , I/ 4280 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: RIGAZ SERVI RADIO SL
Socio Único
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 129, S 8, H GC 12499, I/A 10 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-35
Empresa: RIGAZ SERVI RADIO SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 125, S 8, H GC 12499, I/A 7 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-35
Empresa: RIGAZ SERVI RADIO SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
- Rizo Martin Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 125, S 8, H GC 12499, I/A 7 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-35
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcelo Dordal Maria Luisa
- Batanero Marcos Manuel
- Bistuer Garcia Victor
- Borrat Prat Albert
- Cañamero Borrego Luis
- Castillo Vergara Cristina
- Corbalan Rosillo Antonio Jose
- Diaz Ufano Rico Sagrario
- Elipe Elipe Manuel
- Fernandez Robledo Silvia
- Fernandez Suarez Jairo
- Fierro Fierro Isabel
- Fuentes Hans Lourdes
- Garcia Gonzalez Miguel Angel
- Gomez Rivera Maria Angeles
- Gonzalez Toledo Juan Carlos
- Gutierrez Rodriguez Miriam
- Larraz Urqui Maria
- Lopez Leal Solange
- Martin Esteban Ana Maria
- Martinez Alsinet Victor
- Martinez Oloron Mauricio
- Martinez Oloron Mauricio
- Mendoza Feliu Carlos
- Morato Espuña Silvia
- Pallares Gonzalez Silvia
- Pasapera Font Pol
- Pasto Cortes Jordi
- Perez Ledesma Raquel
- Pina Marin Alicia
- Pons Miranda Francisco
- Porcar Viñes Maria Teresa
- Porcel Rodriguez Jaime
- Purull Duran Marc
- Puy Eguizabal Susana
- Quesada Lopez Javier
- Rivera Gonzalez Jose David
- Saint Gerons Garate Lucia
- Soler Navarro Antonio
- Urtasun Asiain Mikel
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albiol Mata Javier
- Alio Casanovas Miguel
- Alvarez Utrera Antonio Ramon
- Andres Echavarren Ruben
- Barona Cabanillas Vicenta
- Brull Mosegui Gisela
- Calderon San Martin Raquel
- Carlo Iagulli
- Casado Escoda Jordi
- Cembrero Rincon Silvia
- Copa Salinero Luis
- De Miguel Laorden Carolina
- Del Pino Romero Jose Maria
- Diez Fuego Pablo
- Dominguez Diaz Manuel Israel
- Echarri Conde Oscar
- Esteban Corcostegui Irache
- Fernandez Martin Maria Jose
- Gabriel Pons Francesc
- Gabriel Pons Francesc
- Galan Buznego Alma
- Garcia Garcia Mateo
- Gargallo Guil Maria De Africa
- Garrido Haro Enrique
- Gomez Calero Maria Isabel
- Gonzalez Garces Josefa Maria
- Gonzalez Moreno Eduardo
- Gonzalez Pasaron Noelia
- Granja Sarrio Maria Griselda
- Grau Codinas Juan Carlos
- Gutierrez Rodriguez Javier
- Heredia Leon Sonia
- Juanhuix Tarres Anna
- Leal Gimenez Alicia
- Llanes Gonzalez Manuel Joaquin
- Lopez Castro Oscar
- Lopez Fernandez Maria Pilar
- Lopez Moraguez Daniel
- Maldonado Rodriguez Antonio Jesus
- Molina Hernandez Raul
- Montero Basquero Maria Raquel
- Morales Agraz Maria
- Morato Sario Maria Teresa
- Murillo Trenado Jose Antonio
- Ordoño Calatrava Oscar
- Orgaz Gomez Juan
- Oubiña La Vera Jose Javier
- Pachon Moreno Almudena
- Pascual Poza Maria Teresa
- Perez Fernandez Sergio
- Perez Nualart Pilar
- Rodriguez Franco Vanessa
- Rodriguez Mulero Karina
- Rozadillas Diaz Maria Isabel
- Salas Dominguez Eva
- Salvago Mendez Daniel
- Sanchez Gutierrez Sebastian Maria
- Santos Gil Sergio
- Sanuy Morales Eva Maria
- Sayagues Franco Maria Victoria
- Sebastian Almenara Marta
- Sevilleja Luengo Manuel Pablo
- Simon Fuentes Maria Esther
- Sole Turull Jaume
- Valero Carbonell Hector
- Vallejo Rodrigo Juan Carlos
- Vilardebo Abella Cristina
- Zenon Bilbao Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10804, L 8083, F 68, S 8, H V 178351, I/A 459 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-46
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos