GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCION INFORMATICA SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2017 | |
ACCION INFORMATICA SA | Administrador Unico | 06/05/2014 | 24/10/2014 |
ACCION INFORMATICA SA | Administrador Unico | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Apoderado Mancomunado
- Antuñano Maruri Eugenio
- Garcia Garcia Ricardo Javier
- Lacomba Boix Gerardo Jose
- Tarazona Villalba Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 40, S 8, H V 33460, I/A 15 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 40, S 8, H V 33460, I/A 12 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 39, S 8, H V 33460, I/A 10 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 39, S 8, H V 33460, I/A 9 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-46
Información de GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA RICARDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos