ANTUÑANO MARURI EUGENIO
Informe ejecutivo de ANTUÑANO MARURI EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTUÑANO MARURI EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCION INFORMATICA SA | Administrador Solidario | 20/12/2018 | 05/10/2023 |
ACCION INFORMATICA SA | Administrador Unico | 08/07/2016 | 20/12/2018 |
ACCION INFORMATICA SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2017 |
VINCULACIONES DE ANTUÑANO MARURI EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTUÑANO MARURI EUGENIO
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Solidario
- Antuñano Maruri Eugenio
- Gisbert Roger Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 41, S 8, H V 33460, I/A 17 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Solidario
- Antuñano Maruri Eugenio
- Gisbert Roger Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 40, S 8, H V 33460, I/A 16 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Antuñano Maruri Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 40, S 8, H V 33460, I/A 16 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Apoderado Mancomunado
- Antuñano Maruri Eugenio
- Garcia Garcia Ricardo Javier
- Lacomba Boix Gerardo Jose
- Tarazona Villalba Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 40, S 8, H V 33460, I/A 15 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-46
Empresa: ACCION INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Antuñano Maruri Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 2145, F 40, S 8, H V 33460, I/A 13 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-46
Información de ANTUÑANO MARURI EUGENIO
Mostramos los datos de ANTUÑANO MARURI EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTUÑANO MARURI EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos