GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMAVERA ALBERQUILLA MIJAS SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2024 | |
INFORMATICA 2000 OLULA SL | Administrador Solidario | 25/06/2020 | |
ENYELANZA SL | Socio Unico | 09/04/2019 | |
ENYELANZA SL | Administrador Unico | 09/04/2019 | |
TRASL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/10/2017 | |
MARTON SAN JUAN SL | Administrador Solidario | 11/09/2017 | |
TRASL | Apoderado Solidario | 08/08/2016 | |
TRASL | Administrador Mancomunado | 13/06/2016 | |
OPENROAD APPS SL | Administrador Unico | 14/10/2013 | |
NUEVA ERA HOBBIES SL | Administrador Solidario | 21/08/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS
Empresa: PRIMAVERA ALBERQUILLA MIJAS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Antonio Jesus
- Puerta Asencio Jose Maria
- Sanchez Hernandez Oscar David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 92, S 8, H MA161104, I/A 3 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: PRIMAVERA ALBERQUILLA MIJAS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 92, S 8, H MA161104, I/A 3 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: LIFI 2020 SL
Liquidador
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35209 , F 24, S 8, H B 259758, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: LIFI 2020 SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35209 , F 24, S 8, H B 259758, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: PRIMAVERA ALBERQUILLA MIJAS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 89, S 8, H MA161104, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Empresa: INFORMATICA 2000 OLULA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Antonio Jesus
- Gonzalez Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 81, S 8, H AL 30492, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-04
Empresa: INFORMATICA 2000 OLULA SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 81, S 8, H AL 30492, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-04
Empresa: ENYELANZA SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 8, S 8, H IL 12421, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-35
Empresa: ENYELANZA SL
Socio Único
- Garcia Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 8, S 8, H IL 12421, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-35
Empresa: TRASLADOS MALAGA SLL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baliani Gaitan Damir Delford
- Garcia Garcia Antonio Jesus
- Lara Lara Juan-antonio
- Navas Gonzalez Isaac
- Ramos Pichardo Guillermo
- Vaquerizo Martin Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526, L 4433, F 118, S 8, H MA134642, I/A 3 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-29
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos