RAMOS PICHARDO GUILLERMO
Informe ejecutivo de RAMOS PICHARDO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE RAMOS PICHARDO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ML TIENDA DEL PROTESICO SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
SUWO MOBILE SL | Administrador Solidario | 03/11/2023 | |
FINIM SOLIS SL | Administrador Unico | 08/03/2023 | |
FINIM SOLIS SL | Socio Unico | 08/03/2023 | |
DESPENSATEME SL | Administrador Unico | 24/08/2021 | |
DESPENSATEME SL | Socio Unico | 24/08/2021 | |
TRASL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/10/2017 | |
CHOFER SEVILLA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2017 | |
TRASL | Apoderado Solidario | 08/08/2016 | |
TRASL | Administrador Mancomunado | 13/06/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMOS PICHARDO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS PICHARDO GUILLERMO
Empresa: ML TIENDA DEL PROTESICO SL
Administrador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183388, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-29
Empresa: SUWO MOBILE SL
Administrador Solidario
- Chaves Ortega Manuel Salvador
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 106, S 8, H H 28520, I/A 1 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-21
Empresa: ESTELLA IRRENTI SL
Liquidador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6400 , F 170, S 8, H SE114545, I/A 3 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: ESTELLA IRRENTI SL
Administrador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Liquidador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6400 , F 170, S 8, H SE114545, I/A 3 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: FINIM SOLIS SL
Administrador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 39, S 8, H H 28060, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-21
Empresa: FINIM SOLIS SL
Socio Único
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 39, S 8, H H 28060, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-21
Empresa: DOCE IDEAS SL
Liquidador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 16, S 8, H H 11624, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-21
Empresa: DOCE IDEAS SL
Administrador Unico
- Ramos Pichardo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 16, S 8, H H 11624, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-21
Empresa: INVERSIONES FOTOVOLTAICAS VALSECA SL
Liquidador Mancomunado
- Ramos Pichardo Guillermo
- Santos Benitez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4131, L 3042, F 101, S 8, H MA 86590, I/A 3 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-29
Empresa: INVERSIONES FOTOVOLTAICAS VALSECA SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Pichardo Guillermo
- Santos Benitez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4131, L 3042, F 101, S 8, H MA 86590, I/A 3 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-29
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS PICHARDO GUILLERMO
Mostramos los datos de RAMOS PICHARDO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS PICHARDO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos