GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA
Informe ejecutivo de GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TV LOCAL EIVISSA SL | Presidente | 06/06/2013 | |
TV LOCAL EIVISSA SL | Consejero | 06/06/2013 | |
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES VIDEO LINE SL | Administrador Solidario | 12/12/2011 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2010 | |
PROMOTORA AUDIOVISUAL DE JAEN SA | Consejero Suplente | 10/09/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA
Empresa: TV LOCAL EIVISSA SL
Consejero
- Garcia Estruch Buenaventura
- Lahuerta Torres Jose Ignacio
- Polanco Soutullo Guillermo
Presidente
- Garcia Estruch Buenaventura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120, L 120, F 75, S 8, H IB 5384, I/A 5 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-07
Administrador Solidario
- Garcia Estruch Buenaventura
- Polanco Soutullo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 431, F 212, S 8, H CC 3521, I/A 7 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-10
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Estruch Buenaventura
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14471 , F 169, S 8, H M 64314, I/A 523 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Empresa: PROMOTORA AUDIOVISUAL DE JAEN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Consejero Suplente
- Garcia Estruch Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 41, S 8, H J 10609, I/A 17 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-23
Información de GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA
Mostramos los datos de GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESTRUCH BUENAVENTURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos