GARCIA CUETO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA CUETO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE GARCIA CUETO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIZU SUPERFOODS SL | Socio Unico | 03/07/2024 | |
MIZU SUPERFOODS SL | Administrador Unico | 03/07/2024 | |
GRUPO ITEVELESA SL | Secretario No Consejero | 18/07/2022 | |
ROBLA HUB SL | Secretario No Consejero | 18/08/2021 | |
CENTAURUS BIDCO SL | Secretario No Consejero | 25/03/2021 | |
AMBAR PARTNERS TECH SERVICES SL | Secretario | 07/10/2020 | |
OLIVE TREE ADVISORS SLP | Administrador Mancomunado | 16/09/2020 | |
OLIVE TREE ADVISORS SLP | Socio Unico | 13/11/2019 | |
OLIVE TREE ADVISORS SLP | Soc.Prof. | 13/11/2019 | |
SOCIEDAD PROMOTORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ASTURIAS SA | Vicesecretario No Consejero | 28/02/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA CUETO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CUETO JAVIER
Empresa: MIZU SUPERFOODS SL
Administrador Unico
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827187, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: MIZU SUPERFOODS SL
Socio Único
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827187, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: TOURDATA TECH SL
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6259, L 5167, F 149, S 8, H MA158512, I/A 5 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-29
Empresa: ROBLA HUB SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45026 , F 31, S 8, H M 748587, I/A 12 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: TOURDATA TECH SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6259, L 5167, F 149, S 8, H MA158512, I/A 4 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: JOHN COCKERILL DEFENSE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alonso Bahlsen Lucia
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41548 , F 104, S 8, H M 679570, I/A 10 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: GRUPO ITEVELESA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 11, S 8, H VA 19826, I/A 47 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-47
Empresa: EUROPEAN VEHICLE SAFETY SPAIN 1 SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34020 , F 101, S 8, H M 409103, I/A 54 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: ROBLA HUB SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42282 , F 176, S 8, H M 748587, I/A 1 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Empresa: CENTAURUS BIDCO SL
Secretario No Consejero
- Garcia Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40712 , F 37, S 8, H M 699815, I/A 9 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CUETO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA CUETO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CUETO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos