ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL
Informe ejecutivo de ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 47
Empresas activas: 45
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXO MUSEO MADRID SL | Administrador Solidario | 17/06/2024 | |
SOHO BOUTIQUE ALICANTE SL | Administrador Unico | 02/04/2024 | |
TOURDATA TECH SL | Consejero | 14/11/2023 | |
ESPEBE 19 SL | Administrador Unico | 14/09/2023 | |
NALOA GESTION SL | Socio Unico | 23/05/2023 | |
NALOA GESTION SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
SOHO BOUTIQUE GADIR SL | Administrador Unico | 20/03/2023 | |
SOHO BOUTIQUE FACILITIS SL | Administrador Unico | 11/01/2023 | |
RENTUWIN SL | Administrador Solidario | 23/08/2022 | |
SOHO BOUTIQUE SANTANDER SL | Administrador Unico | 16/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL
Empresa: OXO MUSEO MADRID SL
Administrador Solidario
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
- Ramos Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825456, I/A 1 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: SOHO BOUTIQUE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6482, L 5390, F 41, S 8, H MA180752, I/A 1 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: TOURDATA TECH SL
Consejero
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
- Espinosa Malpartida Francisco
- Gonzalez De Mesa Elio Amaro
- Martin Florido Manuel
- Suarez Garcia Mario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6259, L 5167, F 149, S 8, H MA158512, I/A 4 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: ESPEBE 19 SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33716 , F 90, S 8, H M 606938, I/A 5 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: GRUPO TEAR SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 119, S 8, H MA111637, I/A 8 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-29
Empresa: ATICO TORRETAS SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6089, L 4996, F 9, S 8, H MA163718, I/A 5 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-29
Empresa: NALOA GESTION SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 5250, F 164, S 8, H MA174545, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-29
Empresa: NALOA GESTION SL
Socio Único
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6342, L 5250, F 164, S 8, H MA174545, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-29
Empresa: SOHO BOUTIQUE GADIR SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306, L 5214, F 33, S 8, H MA172998, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-29
Empresa: SOHO BOUTIQUE FACILITIS SL
Administrador Unico
- Armenteros De Dalmases Gonzalo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6271, L 5179, F 38, S 8, H MA171484, I/A 1 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-29
VER MAS ACTOS
Información de ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL
Mostramos los datos de ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENTEROS DE DALMASES GONZALO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos