GARCIA CHINCHILLA MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA CHINCHILLA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CHINCHILLA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SPORT GRANADA SL | Consejero | 26/11/2021 | |
TALLERES SPORT GRANADA SL | Presidente | 26/11/2021 | |
SPORT AUTOMOCION GR. SA | Presidente | 01/09/2021 | |
SPORT AUTOMOCION GR. SA | Consejero Delegado | 01/09/2021 | |
SPORT AUTOMOCION GR. SA | Consejero | 01/09/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA CHINCHILLA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CHINCHILLA MIGUEL
Empresa: TALLERES SPORT GRANADA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
- Garcia Chinchilla Miguel
Presidente
- Garcia Chinchilla Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 23, S 8, H GR 3450, I/A 12 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-18
Empresa: SPORT AUTOMOCION GR. SA
Consejero Delegado
- Garcia Chinchilla Miguel
Consejero
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
- Garcia Chinchilla Miguel
Presidente
- Garcia Chinchilla Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 13, S 8, H GR 8861, I/A 11 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-18
Empresa: TALLERES SPORT GRANADA SL
Apoderado
- Garcia Chinchilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 23, S 8, H GR 3450, I/A 10 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-18
Empresa: TALLERES SPORT GRANADA SL
Apoderado
- Garcia Chinchilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 23, S 8, H GR 3450, I/A 9 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-18
Empresa: SPORT AUTOMOCION GR. SA
Apoderado
- Garcia Chinchilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 13, S 8, H GR 8861, I/A 9 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-18
Empresa: SPORT AUTOMOCION GR. SA
Apoderado
- Garcia Chinchilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 12, S 8, H GR 8861, I/A 8 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-18
Empresa: SPORT AUTOMOCION GR. SA
Administrador Unico
- Garcia Chinchilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 12, S 8, H GR 8861, I/A 7 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-18
Empresa: SPORT AUTOMOCION GR. SA
Administrador Unico
- Garcia Chinchilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 12, S 8, H GR 8861, I/A 6 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-18
Información de GARCIA CHINCHILLA MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA CHINCHILLA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CHINCHILLA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos