GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA
Informe ejecutivo de GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SPORT GRANADA SL | Consejero | 26/11/2021 | |
SPORT AUTOMOCION GR. SA | Consejero | 01/09/2021 | |
SULAYR SPORT GRANADA SL | Consejero Delegado Solidario | 23/11/2015 | |
SULAYR SPORT GRANADA SL | Presidente | 23/11/2015 | |
SULAYR SPORT GRANADA SL | Consejero | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA
Empresa: TALLERES SPORT GRANADA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
- Garcia Chinchilla Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 23, S 8, H GR 3450, I/A 12 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-18
Empresa: SPORT AUTOMOCION GR. SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
- Garcia Chinchilla Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 13, S 8, H GR 8861, I/A 11 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-18
Empresa: SULAYR SPORT GRANADA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
Consejero
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
Presidente
- Garcia Castillo Maria Virginia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 131, S 8, H GR 39407, I/A 3 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-18
Empresa: SULAYR SPORT GRANADA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
Consejero
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 131, S 8, H GR 39407, I/A 3 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-18
Empresa: SULAYR SPORT GRANADA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 130, S 8, H GR 39407, I/A 2 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-18
Empresa: SULAYR SPORT GRANADA SL
Consejero
- Cobo Lopez Manuel Miguel
- Garcia Castillo Maria Esther
- Garcia Castillo Maria Virginia
- Garcia Castillo Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 130, S 8, H GR 39407, I/A 1 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-18
Información de GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA
Mostramos los datos de GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CASTILLO MARIA VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos