GARCIA BRAGADO RAMON
Informe ejecutivo de GARCIA BRAGADO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BRAGADO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEA LINK BCN SL | Apoderado Mancomunado | 17/07/2015 | |
SYSTELEC SA | Apoderado Solidario | 07/10/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA BRAGADO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BRAGADO RAMON
Empresa: SEA LINK BCN SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Bragado Ramon
- Vila Boixadera Josep Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44911 , F 4, S 8, H B 471098, I/A 2 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: SYSTELEC SA
Apoderado Solidario
- Garcia Bragado Ramon
- Olmedo Garcia Maria-luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 183, S 8, H M 42084, I/A 15 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: SYSTELEC SA
Administrador Unico
- Garcia Bragado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 181, S 8, H M 42084, I/A 14 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: SYSTELEC SA
Administrador Unico
- Garcia Bragado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 181, S 8, H M 42084, I/A 13 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: FIRA 2000 SA
Consejero
- Fogue Moya Antoni
- Garcia Bragado Ramon
- Puig Sabanes Andreu
- Solans Huguet Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 51, S 8, H B 100487, I/A 52 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Información de GARCIA BRAGADO RAMON
Mostramos los datos de GARCIA BRAGADO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BRAGADO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos