FOGUE MOYA ANTONI
Informe ejecutivo de FOGUE MOYA ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FOGUE MOYA ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA | Consejero | 25/03/2024 |
VINCULACIONES DE FOGUE MOYA ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOGUE MOYA ANTONI
Consejero
- Fogue Moya Antoni
- Sierra Fuste Isidre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49161 , F 192, S 8, H B 441030, I/A 254 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: FIRA 2000 SA
Consejero
- Fogue Moya Antoni
- Garcia Bragado Ramon
- Puig Sabanes Andreu
- Solans Huguet Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 51, S 8, H B 100487, I/A 52 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Apoderado
- Fogue Moya Antoni
- Navarro Morera Pere
Consejero
- Adan Domenech Frederic
- Casinos Comas Francisco Javier
- Duarte Molina Rafael
- Fogue Moya Antoni Pere
- Francisco Roger Andreu
- Garcia Andrade Marius
- Garcia Bragado Acin Ramon
- Mayoral Antigas Josep
- Navarro Morera Pere
- Poveda Zapata Antonio
- Puigdollers Fargas Joan
- Serrate Cunill Goncal
- Torrent Urpi Josep Maria
- Vilert Butchosa Enric
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Fogue Moya Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 128, S 8, H B 346887, I/A 5 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-08
Empresa: LOCALRET SA
Consejero
- Badenes Teixido Vicenc
- Ballarin Espuña Montserrat
- Baron Espinar Antoni
- Blasco Riera Elsa
- Codina Pujols Jacint
- Figueiredo De Jesus Pedro Jose
- Fogue Moya Antoni
- Francisco Roger Andreu
- Llobet Guim Josep Maria
- Navarro Morera Pere
- Pascual Navarro Josep Lluis
- Pont Sans Josep
- Puigdollers Fargas Joan
- Ros Casas Victor
- Ros Domingo Angel
- Sala Roca Carles
- Sanchez Perez Jose
- Serra Martinez Gerard
- Serrate Cunill Goncal
- Trias Roca Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 72, S 8, H B 213154, I/A 23 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Empresa: SERVEIS CULTURALS DEL LICEU SL
Consejero
- Clari Padros Marta
- Cullell Muniesa Rosa
- Fogue Moya Antoni
- Noguera Jordana Lluis
- Voltas Poll Eduard
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34364 , F 220, S 8, H B 247197, I/A 6 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Empresa: SERVEIS CULTURALS DEL LICEU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34364 , F 220, S 8, H B 247197, I/A 6 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Información de FOGUE MOYA ANTONI
Mostramos los datos de FOGUE MOYA ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOGUE MOYA ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos