GARCIA BARROS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA BARROS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA BARROS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL | Apoderado | 15/09/2017 | |
CONSTRUCCIONES AMEKASA SL | Apoderado | 15/09/2017 | |
CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL | Apoderado | 15/09/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA BARROS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BARROS JOSE MANUEL
Empresa: CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL
Apoderado
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704, L 704, F 49, S 8, H PO 6698, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-36
Empresa: CONSTRUCCIONES AMEKASA SL
Apoderado
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755, L 2755, F 116, S 8, H PO 31015, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Apoderado
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 203, S 8, H PO 11164, I/A 9 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-36
Empresa: INMOBILIARIA AREABOA SL
Administrador Solidario
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220, L 3220, F 172, S 8, H PO 40606, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-36
Empresa: CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Ameal Simon
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704, L 704, F 49, S 8, H PO 6698, I/A 6 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: CONSTRUCCIONES AMEKASA SL
Administrador Unico
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755, L 2755, F 116, S 8, H PO 31015, I/A 3 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Administrador Unico
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 203, S 8, H PO 11164, I/A 8 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Administrador Unico
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 202, S 8, H PO 11164, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Administrador Solidario
- Garcia Ameal Simon
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 202, S 8, H PO 11164, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-36
Liquidador
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835, L 2835, F 180, S 8, H PO 32549, I/A 3 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-36
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BARROS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA BARROS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BARROS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos