GARCIA AMEAL SIMON
Informe ejecutivo de GARCIA AMEAL SIMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA AMEAL SIMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES AMEKASA SL | Administrador Unico | 20/03/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA AMEAL SIMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA AMEAL SIMON
Empresa: CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL
Administrador Unico
- Garcia Ameal Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704, L 704, F 50, S 8, H PO 6698, I/A 8 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-36
Empresa: CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL
Socio Único
- Garcia Ameal Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704, L 704, F 50, S 8, H PO 6698, I/A 8 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Administrador Unico
- Garcia Ameal Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 204, S 8, H PO 11164, I/A 10 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-36
Empresa: CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL
Administrador Unico
- Garcia Ameal Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704, L 704, F 49, S 8, H PO 6698, I/A 6 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: CONSTRUCCIONES GARCIA AMEAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Ameal Simon
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704, L 704, F 49, S 8, H PO 6698, I/A 6 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: CONSTRUCCIONES AMEKASA SL
Administrador Unico
- Garcia Ameal Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755, L 2755, F 116, S 8, H PO 31015, I/A 3 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Administrador Unico
- Garcia Ameal Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 203, S 8, H PO 11164, I/A 8 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-36
Empresa: PROMOTORAS ESPIÑEIRO SL
Administrador Solidario
- Garcia Ameal Simon
- Garcia Barros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058, L 2058, F 202, S 8, H PO 11164, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-36
Información de GARCIA AMEAL SIMON
Mostramos los datos de GARCIA AMEAL SIMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA AMEAL SIMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos