GARCIA ARRANZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA ARRANZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ARRANZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 09/11/2021 |
FUNERARIA PEÑAFIEL SL | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 09/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AGRICOLA ARRANZ SL | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 09/11/2021 |
AGRICOLA VALLISOLETANA SL | Administrador Solidario | 28/04/2015 | 18/10/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARRANZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARRANZ JOSE MARIA
Empresa: FUNERARIA PEÑAFIEL SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 142, S 8, H VA 8084, I/A 4 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-47
Empresa: DISTRIBUIDORA AGRICOLA ARRANZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 147, S 8, H VA 18041, I/A 4 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-47
Empresa: REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 130, S 8, H VA 8083, I/A 7 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 95, S 8, H VA 27341, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-47
Empresa: REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 130, S 8, H VA 8083, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
Empresa: FUNERARIA PEÑAFIEL SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 142, S 8, H VA 8084, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 95, S 8, H VA 27341, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
Empresa: DISTRIBUIDORA AGRICOLA ARRANZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 146, S 8, H VA 18041, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Jose Maria
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 93, S 8, H VA 27341, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-47
Información de GARCIA ARRANZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARCIA ARRANZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARRANZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos