GARCIA ARRANZ RAMON
Informe ejecutivo de GARCIA ARRANZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ARRANZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL | Vicepresidente | 31/05/2023 | |
REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL | Consejero | 31/05/2023 | |
REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL | Consejero Delegado Solidario | 31/05/2023 | |
AGRICOLA VALLISOLETANA SL | Consejero Delegado Solidario | 28/09/2022 | |
AGRICOLA VALLISOLETANA SL | Consejero | 28/09/2022 | |
DISTRIBUIDORA AGRICOLA ARRANZ SL | Administrador Solidario | 19/04/2022 | |
FUNERARIA PEÑAFIEL SL | Administrador Solidario | 19/04/2022 | |
REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL | Administrador Solidario | 19/04/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARRANZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARRANZ RAMON
Empresa: REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Ramon
Consejero
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Ramon
- Garcia De La Fuente Silviano Onesimo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Arranz Ramon
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 150, S 8, H VA 8083, I/A 12 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Arranz Ramon
- Santamaria Margareto Teodoro
Consejero
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Ramon
- Santamaria Gonzalez Victor
- Santamaria Margareto Teodoro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 96, S 8, H VA 27341, I/A 7 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Alfonso
- Garcia Arranz Asuncion
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 96, S 8, H VA 27341, I/A 7 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-47
Empresa: REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 150, S 8, H VA 8083, I/A 10 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 96, S 8, H VA 27341, I/A 5 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-47
Empresa: FUNERARIA PEÑAFIEL SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 142, S 8, H VA 8084, I/A 6 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-47
Empresa: DISTRIBUIDORA AGRICOLA ARRANZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 147, S 8, H VA 18041, I/A 7 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-47
Empresa: REMOLQUES HERMANOS GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 130, S 8, H VA 8083, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
Empresa: FUNERARIA PEÑAFIEL SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 142, S 8, H VA 8084, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
Empresa: AGRICOLA VALLISOLETANA SL
Administrador Solidario
- Garcia Arranz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 95, S 8, H VA 27341, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-47
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ARRANZ RAMON
Mostramos los datos de GARCIA ARRANZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARRANZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos