GARCES PELLEJA NURIA
Informe ejecutivo de GARCES PELLEJA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCES PELLEJA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUMERSINDO GARCIA ZARAGOZA SA | Administrador Concursal | 25/03/2011 | 27/03/2017 |
MOLDEADOS DE GOMA Y DERIVADOS SL | Administrador Concursal | 22/07/2010 | 29/06/2016 |
REHABITEC Y DISEÑO E.D. SL | Administrador Concursal | 04/04/2011 | 05/05/2016 |
CEIME SL | Administrador Concursal | 01/06/2012 | 11/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCES PELLEJA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCES PELLEJA NURIA
Empresa: GUMERSINDO GARCIA ZARAGOZA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GUMERSINDO GARCIA ZARAGOZA SA
Nif:A28890382
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:08/03/2011
Número Procedimiento Concursal:443/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1549
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-6412
Inscripción:
14
Fecha Inscripción27/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 225, S 8, H Z 6412, I/A 14 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-50
Empresa: MOLDEADOS DE GOMA Y DERIVADOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLDEADOS DE GOMA Y DERIVADOS SL
Nif:B50058742
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:09/07/2010
Número Procedimiento Concursal:268/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2664
Libro:
0
Folio:
139
Hoja:
8-10272
Inscripción:
4
Fecha Inscripción29/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 139, S 8, H Z 10272, I/A 4 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-50
Empresa: REHABITEC Y DISEÑO E.D. SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REHABITEC Y DISEÑO E.D. SL
Nif:B50207273
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:03/02/2011
Número Procedimiento Concursal:25/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1946
Libro:
0
Folio:
85
Hoja:
8-856
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/05/2016
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 85, S 8, H Z 856, I/A 10 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-50
Empresa: CEIME SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:19/04/2012
Número Procedimiento Concursal:132/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1396
Libro:
0
Folio:
121
Hoja:
8-9095
Inscripción:
10
Fecha Inscripción11/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 121, S 8, H Z 9095, I/A 10 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-50
Empresa: CEIME SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CEIME SL
Nif:B50052208
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:19/04/2012
Número Procedimiento Concursal:132/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1396
Libro:
0
Folio:
120
Hoja:
8-9095
Inscripción:
A
Fecha Inscripción01/06/2012
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 120, S 8, H Z 9095, I/A A (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-50
Empresa: REHABITEC Y DISEÑO E.D. SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REHABITEC Y DISEÑO E.D. SL
Nif:B50207273
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:03/02/2011
Número Procedimiento Concursal:25/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1946
Libro:
0
Folio:
85
Hoja:
8-856
Inscripción:
8
Fecha Inscripción04/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 85, S 8, H Z 856, I/A 8 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-50
Empresa: GUMERSINDO GARCIA ZARAGOZA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GUMERSINDO GARCIA ZARAGOZA SA
Nif:A28890382
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:08/03/2011
Número Procedimiento Concursal:443/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1549
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-6412
Inscripción:
12
Fecha Inscripción25/03/2011
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 224, S 8, H Z 6412, I/A 12 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-50
Empresa: MOLDEADOS DE GOMA Y DERIVADOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLDEADOS DE GOMA Y DERIVADOS SL
Nif:B50058742
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garces Pelleja Nuria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:09/07/2010
Número Procedimiento Concursal:268/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2664
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-10272
Inscripción:
A
Fecha Inscripción22/07/2010
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 138, S 8, H Z 10272, I/A A (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-50
Información de GARCES PELLEJA NURIA
Mostramos los datos de GARCES PELLEJA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCES PELLEJA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos