GARAY FUENTES EDUARDO
Informe ejecutivo de GARAY FUENTES EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARAY FUENTES EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIMENAGA CONSTRUCCIONES SL | Apoderado | 21/01/2013 | |
HICABO GESTION SL | Administrador Unico | 28/11/2012 | |
UGARTE & LIZAUR SL | Administrador Unico | 06/04/2009 |
VINCULACIONES DE GARAY FUENTES EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARAY FUENTES EDUARDO
Empresa: TRISTAN & SIERRA SL
Apoderado
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585 , F 118, S 8, H BI 67355, I/A 5 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-48
Empresa: TRISTAN & SIERRA SL
Apoderado
- Arriazu Morales Felix
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585 , F 116, S 8, H BI 67355, I/A 2 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48
Empresa: MIMENAGA CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3559 , F 137, S 8, H BI 19802, I/A 8 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: MIMENAGA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3559 , F 137, S 8, H BI 19802, I/A 7 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: HICABO GESTION SL
Administrador Unico
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 146, S 8, H BI 27287, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-48
Empresa: HICABO GESTION SL
Administrador Solidario
- Garay Fuentes Eduardo
- Gonzalez De Mendivil Alzola Maria Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 146, S 8, H BI 27287, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-48
Empresa: CONSTRUCCIONES KURTXES SL
Liquidador
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 97, S 8, H BI 32602, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-48
Empresa: CONSTRUCCIONES KURTXES SL
Administrador Unico
- Garay Fuentes Eduardo
Liquidador
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 97, S 8, H BI 32602, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-48
Empresa: UGARTE & LIZAUR SL
Administrador Unico
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5032 , F 98, S 8, H BI 54366, I/A 1 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-48
Información de GARAY FUENTES EDUARDO
Mostramos los datos de GARAY FUENTES EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARAY FUENTES EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos