ARRIAZU MORALES FELIX
Informe ejecutivo de ARRIAZU MORALES FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARRIAZU MORALES FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRISTAN & SIERRA SL | Administrador Unico | 19/10/2021 | |
TRISTAN & SIERRA SL | Apoderado | 05/01/2016 | |
MIMENAGA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE ARRIAZU MORALES FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIAZU MORALES FELIX
Empresa: TRISTAN & SIERRA SL
Administrador Unico
- Arriazu Morales Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585 , F 118, S 8, H BI 67355, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-48
Empresa: TRISTAN & SIERRA SL
Apoderado
- Arriazu Morales Felix
- Garay Fuentes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5585 , F 116, S 8, H BI 67355, I/A 2 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48
Empresa: MIMENAGA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Arriazu Morales Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3559 , F 137, S 8, H BI 19802, I/A 7 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Información de ARRIAZU MORALES FELIX
Mostramos los datos de ARRIAZU MORALES FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIAZU MORALES FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos