GARAY ARITIO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARAY ARITIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARAY ARITIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POZOTORO INVERSIONES SICAV | Secretario | 04/09/2017 | |
DEHESA DE LA FONTANINA SL | Apoderado | 19/06/2017 | |
POZOTORO INVERSIONES SICAV | Consejero | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE GARAY ARITIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARAY ARITIO ANTONIO
Empresa: CASER VALORES E INVERSIONES A.V. SA
Apoderado Solidario
- Campomanes Montes Alfonso
- Garay Aritio Antonio
- Murillo Del Olmo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 89, S 8, H M 662977, I/A 117 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-28
Empresa: INVERSIONES ZARATE SL
Liquidador Mancomunado
- Garay Aritio Antonio
- Garay Aritio Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 165, S 8, H M 1591, I/A 12 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: CASER VALORES E INVERSIONES A.V. SA
Apoderado Solidario
- Gallego Garcia Juan Manuel
- Garay Aritio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 218, S 8, H M 662977, I/A 58 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: CORECAPITAL FINANZAS A.V. SA
Apoderado
- Garay Aritio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36222 , F 61, S 8, H M 650911, I/A 27 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Garay Aritio Antonio
- Garay Aritio Teresa
- Garay Morenes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38929 , F 217, S 8, H M 440021, I/A 17 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: CORECAPITAL FINANZAS A.V. SA
Apoderado
- Garay Aritio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36222 , F 58, S 8, H M 650911, I/A 16 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Garay Aritio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 17, S 8, H M 440021, I/A 13 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
Empresa: DEHESA DE LA FONTANINA SL
Apoderado
- Garay Aritio Antonio
- Garay Aritio Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31975 , F 59, S 8, H M 575413, I/A 3 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aritio Armada Maria Teresa
- Garay Aritio Antonio
- Garay Aritio Teresa
- Garay Morenes Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 16, S 8, H M 440021, I/A 10 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Información de GARAY ARITIO ANTONIO
Mostramos los datos de GARAY ARITIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARAY ARITIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos