ARITIO ARMADA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ARITIO ARMADA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARITIO ARMADA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA DE LA FONTANINA SL | Socio Unico | 16/12/2022 | |
POZOTORO INVERSIONES SICAV | Consejero | 18/02/2022 | |
DEHESA DE LA FONTANINA SL | Administrador Unico | 21/02/2014 | |
POZOTORO INVERSIONES SICAV | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2011 |
VINCULACIONES DE ARITIO ARMADA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARITIO ARMADA MARIA TERESA
Empresa: INVERSIONES ZARATE SL
Administrador Solidario
- Aritio Armada Maria Teresa
- Garay Morenes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 165, S 8, H M 1591, I/A 12 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: DEHESA DE LA FONTANINA SL
Socio Único
- Aritio Armada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31975 , F 60, S 8, H M 575413, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aritio Armada Maria Teresa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38929 , F 220, S 8, H M 440021, I/A 20 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Aritio Armada Maria Teresa
Consejero
- Aritio Armada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 18, S 8, H M 440021, I/A 14 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Presidente
- Aritio Armada Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 17, S 8, H M 440021, I/A 13 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
Empresa: DEHESA DE LA FONTANINA SL
Administrador Unico
- Aritio Armada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31975 , F 56, S 8, H M 575413, I/A 1 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aritio Armada Maria Teresa
- Garay Aritio Antonio
- Garay Aritio Teresa
- Garay Morenes Antonio
Presidente
- Aritio Armada Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 16, S 8, H M 440021, I/A 10 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Aritio Armada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 16, S 8, H M 440021, I/A 10 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: POZOTORO INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Aritio Armada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24460 , F 15, S 8, H M 440021, I/A 6 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Información de ARITIO ARMADA MARIA TERESA
Mostramos los datos de ARITIO ARMADA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARITIO ARMADA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos