GANTXEGI MADINA IRENE
Informe ejecutivo de GANTXEGI MADINA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GANTXEGI MADINA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES INDUSTRIALES DEL SINTERIZADO SA | Consejero | 28/02/2018 | 25/09/2020 |
TORNILLERIA LEMA SA | Consejero | 02/02/2018 | 03/01/2020 |
FORBRASS SA | Consejero | 05/06/2018 | 23/12/2019 |
VINCULACIONES DE GANTXEGI MADINA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANTXEGI MADINA IRENE
Consejero
- Gantxegi Madina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 173, S 8, H BU 10221, I/A 36 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-09
Empresa: TORNILLERIA LEMA SA
Consejero
- Gantxegi Madina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 191, S 8, H SS 3458, I/A 39 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: FORBRASS SA
Consejero
- Gantxegi Madina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 149, S 8, H BI 3781,A , I/ 28 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Empresa: FORBRASS SA
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 28, S 8, H BI 3781,A , I/ 19 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 184, S 8, H BU 10221, I/A 28 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-09
Empresa: TORNILLERIA LEMA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 139, S 8, H SS 3458, I/A 29 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Información de GANTXEGI MADINA IRENE
Mostramos los datos de GANTXEGI MADINA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANTXEGI MADINA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos