GANIER JULIEN JEAN JACQUES
Informe ejecutivo de GANIER JULIEN JEAN JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GANIER JULIEN JEAN JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVENIDA BURGOS 12 SL | Representante | 26/07/2024 | |
CARCALANT INVESTMENTS SL | Representante | 25/10/2022 | |
MATEO INURRIA 15 SL | Representante | 09/09/2022 | |
IPE VIZCAYA SL | Administrador Mancomunado | 10/05/2022 | |
IMMO PAN 3 SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2022 | |
IPE LLACUNA SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2022 |
VINCULACIONES DE GANIER JULIEN JEAN JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANIER JULIEN JEAN JACQUES
Empresa: BINASTIA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Ganier Julien Jean Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814610, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: CARCALANT INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Ganier Julien Jean Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43789 , F 60, S 8, H M 772796, I/A 2 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: MATEO INURRIA 15 SL
Representante
- Ganier Julien Jean Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42097 , F 5, S 8, H M 726142, I/A 14 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: FLAMINGO DIRECTORSHIP SL
Administrador Mancomunado
- Ganier Julien Jean Jacques
- Garcia Collado Oscar
- Ngassa Ralph Cedric Pany
- Rumbao Real Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39620 , F 45, S 8, H M 703155, I/A 8 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: LANRO SPV 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Ganier Julien Jean Jacques
- Garcia Collado Oscar
- Ngassa Ralph Cedric Pany
- Rumbao Real Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41506 , F 76, S 8, H M 735482, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: MISOR SPV 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Ganier Julien Jean Jacques
- Garcia Collado Oscar
- Ngassa Ralph Cedric Pany
- Rumbao Real Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 182, S 8, H M 744736, I/A 4 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Información de GANIER JULIEN JEAN JACQUES
Mostramos los datos de GANIER JULIEN JEAN JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANIER JULIEN JEAN JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos