GANCEDO HERRANZ ISRAEL
Informe ejecutivo de GANCEDO HERRANZ ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GANCEDO HERRANZ ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE LUIS GANCEDO SL | Apoderado Solidario | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE GANCEDO HERRANZ ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANCEDO HERRANZ ISRAEL
Empresa: GANCEDO E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Gancedo Herranz Israel
- Gancedo Herranz Jose Antonio
- Gancedo Herranz Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10338 , F 33, S 8, H M 164544, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Consejero
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9159 , F 199, S 8, H M 147405, I/A 10 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Apoderado
Consejero
- Aldeamil Jorge Antonio
- Calbacho Santos Carlos
- Calvillo Roda Alfonso
- Diaz Arias Fernando
- Gancedo Herranz Israel
- Garcia Martos Miguel
- Gomez Casielles Alberto
- Jaquete Avila Delfina
- Marhuenda Collado Francisco
- Martin Consuegra Rodriguez Guzman Pedro Antonio
- Moreno Rodriguez Agustin
- Rodriguez Sierra Ismael
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9159 , F 197, S 8, H M 147405, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Gancedo Herranz Israel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9159 , F 197, S 8, H M 147405, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Gancedo Herranz Israel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9159 , F 196, S 8, H M 147405, I/A 7 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
Empresa: JOSE LUIS GANCEDO SL
Apoderado Solidario
- Gancedo Herranz Israel
- Gancedo Herranz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13842 , F 53, S 8, H M 226362, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Información de GANCEDO HERRANZ ISRAEL
Mostramos los datos de GANCEDO HERRANZ ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANCEDO HERRANZ ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos