MARHUENDA COLLADO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARHUENDA COLLADO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MARHUENDA COLLADO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION DE INDUSTRIAS CARNICAS MADRILEÑAS AIE | Apoderado | 28/01/2015 | |
AGRUPACION DE INDUSTRIAS CARNICAS MADRILEÑAS AIE | Apoderado | 26/04/2013 |
VINCULACIONES DE MARHUENDA COLLADO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARHUENDA COLLADO FRANCISCO
Empresa: CARNE VILLA MARIA SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28211 , F 116, S 8, H M 508140, I/A 8 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: ESPAMERCA SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10887 , F 6, S 8, H M 171851, I/A 8 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: COLINAS DE CUELLAR SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16086 , F 17, S 8, H M 272408, I/A 7 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: CARNICAS EMBAJADORES SA
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 3, S 8, H M 43373, I/A 25 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: HOSTELERIA SAN MARTIN SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 214, S 8, H M 52652, I/A 14 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: EMBACARNE SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19299 , F 39, S 8, H M 338100, I/A 6 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: DISTRIMERCA SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18248 , F 6, S 8, H M 316163, I/A 6 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: AUTENTICA CARNE A PASTO SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18246 , F 152, S 8, H M 316131, I/A 5 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: CARNICAS EMBAJADORES SA
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 1, S 8, H M 43373, I/A 23 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: CARNE VILLA MARIA SL
Apoderado
- Marhuenda Collado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28211 , F 114, S 8, H M 508140, I/A 7 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
VER MAS ACTOS
Información de MARHUENDA COLLADO FRANCISCO
Mostramos los datos de MARHUENDA COLLADO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARHUENDA COLLADO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos