GAMON PERIS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GAMON PERIS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAMON PERIS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL | Apoderado Solidario | 04/01/2023 | |
GESTURBALIA SL | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
IRTA GROUP PACKAGING SL | Consejero | 22/04/2022 | |
GESTURBALIA FOIOS II SL | Administrador Mancomunado | 28/02/2022 | |
COALPRO RESIDENCIAL SL | Administrador Solidario | 30/03/2021 | |
GESTURBALIA SL | Apoderado | 07/02/2020 | |
PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2020 | |
GESTURBALIA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2019 | |
COALZA SYSTEMS SL | Consejero | 16/08/2019 | |
FONDCODI SL | Administrador Unico | 18/12/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GAMON PERIS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMON PERIS JOSE MANUEL
Empresa: PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL
Apoderado Solidario
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 118, S 8, H V 186613, I/A 5 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-46
Empresa: GESTURBALIA SL
Apoderado Solidario
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10765, L 8044, F 134, S 8, H V 190858, I/A 5 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Empresa: IRTA GROUP PACKAGING SL
Consejero
- ATICUS CORPORATE SL
- COALPRO INVEST SL
- Fernandez Garces Alfredo Fernando
- Franquet Casas Juan Carlos
- Gamon Peris Jose Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573, L 1135, F 130, S 8, H CS 33442, I/A 7 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-12
Empresa: GESTURBALIA FOIOS II SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11132, L 8410, F 197, S 8, H V 203159, I/A 1 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-46
Empresa: COALPRO RESIDENCIAL SL
Administrador Solidario
- Company Bayona Juan Ramon
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10965, L 8243, F 83, S 8, H V 197494, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Empresa: GESTURBALIA SL
Apoderado
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10765, L 8044, F 133, S 8, H V 190858, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-46
Empresa: PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 117, S 8, H V 186613, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: GESTURBALIA SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10765, L 8044, F 131, S 8, H V 190858, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-46
Empresa: COALZA SYSTEMS SL
Consejero
- CLAVE MAYOR SGEIC SA
- Company Bayona Juan Ramon
- Fernandez Garces Alfredo Fernando
- Franquet Casas Juan Carlos
- Gamon Peris Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10043, L 7325, F 149, S 8, H V 168090, I/A 5 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-46
Empresa: GREGAL SA
Consejero
- Gamon Peris Bernardo
- Gamon Peris Daniel
- Gamon Peris Javier
- Gamon Peris Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535, L 848, F 218, S 8, H V 11738, I/A 19 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-46
VER MAS ACTOS
Información de GAMON PERIS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GAMON PERIS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMON PERIS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos