DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO
Informe ejecutivo de DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIREHOMEVAL SL | Administrador Unico | 01/03/2023 | |
PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL | Apoderado Solidario | 04/01/2023 | |
GESTURBALIA SL | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
GESTURBALIA FOIOS II SL | Administrador Mancomunado | 28/02/2022 | |
PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2020 | |
GESTURBALIA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2019 | |
MDR PROJECT 04 SL | Administrador Unico | 27/11/2014 | |
ARQUITECTURA RACIONAL GESTION INMOBILIARIA SL | Consejero Delegado Solidario | 08/11/2012 | |
ARQUITECTURA RACIONAL GESTION INMOBILIARIA SL | Presidente | 08/11/2012 | |
ARQUITECTURA RACIONAL GESTION INMOBILIARIA SL | Consejero | 08/11/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO
Empresa: PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gimeno Vilarrasa Luis
- Roig Gimeno Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 119, S 8, H V 186613, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-46
Empresa: HIREHOMEVAL SL
Administrador Unico
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11327, L 8605, F 182, S 8, H V 209484, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-46
Empresa: PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL
Apoderado Solidario
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 118, S 8, H V 186613, I/A 5 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-46
Empresa: GESTURBALIA SL
Apoderado Solidario
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10765, L 8044, F 134, S 8, H V 190858, I/A 5 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Empresa: GESTURBALIA FOIOS II SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11132, L 8410, F 197, S 8, H V 203159, I/A 1 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-46
Empresa: PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 117, S 8, H V 186613, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: GESTURBALIA SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gamon Peris Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10765, L 8044, F 131, S 8, H V 190858, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-46
Empresa: PANDORA GESTION DE ACTIVOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Gimeno Vilarrasa Luis
- Roig Gimeno Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 116, S 8, H V 186613, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-46
Consejero Delegado
- Cartagena Medina Francisco Javier
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Parron Garcia Vicente Alfonso
Consejero
- Cartagena Medina Francisco Javier
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
- Parron Garcia Vicente Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 124, S 8, H V 144386, I/A 5 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-46
Administrador Unico
- De Diego Rivas Mariano Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9426, L 6708, F 140, S 8, H V 147043, I/A 11 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-46
VER MAS ACTOS
Información de DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO
Mostramos los datos de DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DIEGO RIVAS MARIANO DIONISIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos