GAMERO AGUIRRE SALVADOR
Informe ejecutivo de GAMERO AGUIRRE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAMERO AGUIRRE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAROGA SA | Administrador Unico | 16/12/2020 | |
HOSTELSAR PASEO SL | Administrador Unico | 04/01/2018 | |
MAIREGUI SL | Administrador Unico | 30/10/2015 | |
OPCIAND IBERICA SL | Administrador Concursal | 07/06/2013 | |
HOSTELERIA ALAGU SL | Administrador Concursal | 28/11/2012 |
VINCULACIONES DE GAMERO AGUIRRE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMERO AGUIRRE SALVADOR
Empresa: BAROGA SA
Administrador Unico
- Gamero Aguirre Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 75, S 8, H CA 4567, I/A 11 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-11
Empresa: HOSTELSAR PASEO SL
Administrador Unico
- Gamero Aguirre Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2257 , F 182, S 8, H CA 52528, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-11
Empresa: MAIREGUI SL
Administrador Unico
- Gamero Aguirre Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 50, S 8, H CA 48767, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-11
Empresa: OPCIAND IBERICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OPCIAND IBERICA SL
Nif:B11871936
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gamero Aguirre Salvador
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA MARIA NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO
Fecha de Resolución:14/05/2013
Número Procedimiento Concursal:67/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1921
Libro:
0
Folio:
139
Hoja:
8-38127
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/06/2013
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 139, S 8, H CA 38127, I/A A (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-11
Empresa: GAGO FINANZAS SL
Administrador Unico
- Gamero Aguirre Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 203, S 8, H CA 36799, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-11
Empresa: GAGO FINANZAS SL
Administrador Solidario
- Gamero Aguirre Salvador
- Gomez Marmol Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 203, S 8, H CA 36799, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-11
Empresa: HOSTELERIA ALAGU SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOSTELERIA ALAGU SL
Nif:B72032899
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gamero Aguirre Salvador
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO
Fecha de Resolución:04/09/2012
Número Procedimiento Concursal:620/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1801
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-32600
Inscripción:
5
Fecha Inscripción28/11/2012
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 104, S 8, H CA 32600, I/A 5 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-11
Información de GAMERO AGUIRRE SALVADOR
Mostramos los datos de GAMERO AGUIRRE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMERO AGUIRRE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos