GALMAN GRACIA ANGEL
Informe ejecutivo de GALMAN GRACIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALMAN GRACIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOMOTIKA SL | Consejero Delegado Solidario | 30/12/2022 | |
MERCADOMOTIKA SL | Consejero | 30/12/2022 | |
PROKLAN 2010 SL | Administrador Solidario | 05/07/2011 |
VINCULACIONES DE GALMAN GRACIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALMAN GRACIA ANGEL
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Bonastre Alberto Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 14, S 8, H B 157436, I/A 21 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Bonastre Ferrero Maria Angeles
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 14, S 8, H B 157436, I/A 21 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Bonastre Ferrero Maria Angeles
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 13, S 8, H B 157436, I/A 20 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Fargas Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 13, S 8, H B 157436, I/A 20 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Fargas Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 12, S 8, H B 157436, I/A 17 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Fargas Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 12, S 8, H B 157436, I/A 17 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Fargas Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 11, S 8, H B 157436, I/A 14 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Fargas Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 11, S 8, H B 157436, I/A 14 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: PROKLAN 2010 SL
Administrador Solidario
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42651 , F 202, S 8, H B 413120, I/A 1 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
Consejero
- Brera Fargas Tomas
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36198 , F 137, S 8, H B 157436, I/A 8 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
Información de GALMAN GRACIA ANGEL
Mostramos los datos de GALMAN GRACIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALMAN GRACIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos