BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOCAM SL | Administrador Solidario | 27/10/2023 |
VINCULACIONES DE BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES
Empresa: INMOCAM SL
Administrador Solidario
- Bonastre Ferrero Maria Angeles
- Galman Bachpol Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36553 , F 220, S 8, H B 293509, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bonastre Ferrero Maria Angeles
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 14, S 8, H B 157436, I/A 21 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: MERCADOMOTIKA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bonastre Ferrero Maria Angeles
- Galman Bachpol Angel
- Galman Gracia Angel
- Gasull Casellas Roger
- Gasull Puig Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 13, S 8, H B 157436, I/A 20 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Información de BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONASTRE FERRERO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos