GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA
Informe ejecutivo de GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ARAGANI SL | Consejero | 02/02/2021 | |
GRUPO ARAGANI SL | Presidente | 02/02/2021 |
VINCULACIONES DE GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA
Empresa: INVERSIONES REARGASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aragones Gallego Nicasio Maria Eugenia
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Consejero
- Aragones Gallego Nicasio Maria Eugenia
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Presidente
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20541 , F 37, S 8, H M 363566, I/A 6 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: LOWCOST HIDROCARBUROS SL
Administrador Unico
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10244 , F 219, S 8, H M 143446, I/A 8 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: GRUPO ARAGANI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aragones Gallego Nicasio Maria Eugenia
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Presidente
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41404 , F 68, S 8, H M 733815, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: TIENDA DE PINTO SL
Administrador Unico
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10244 , F 217, S 8, H M 143446, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Información de GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA
Mostramos los datos de GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO NICASIO MORENO EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos