ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA
Informe ejecutivo de ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICORES REYES SL | Representante | 18/02/2021 | |
INVERSIONES REARGASA SL | Representante | 12/02/2021 | |
GRUPO ARAGANI SL | Consejero Delegado | 02/02/2021 | |
GRUPO ARAGANI SL | Consejero | 02/02/2021 | |
GRUPO ARAGANI SL | Secretario | 02/02/2021 | |
LICOFORUM SL | Administrador Solidario | 13/01/2014 |
VINCULACIONES DE ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA
Empresa: LOWCOST HIDROCARBUROS SL
Liquidador
Representante
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10244 , F 220, S 8, H M 143446, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: LOWCOST HIDROCARBUROS SL
Administrador Unico
Representante
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10244 , F 220, S 8, H M 143446, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: LICORES REYES SL
Administrador Unico
Representante
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 49, S 8, H M 62710, I/A 16 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: LICORES REYES SL
Administrador Solidario
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 49, S 8, H M 62710, I/A 16 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: INVERSIONES REARGASA SL
Administrador Unico
Representante
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20541 , F 37, S 8, H M 363566, I/A 6 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: INVERSIONES REARGASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aragones Gallego Nicasio Maria Eugenia
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Consejero
- Aragones Gallego Nicasio Maria Eugenia
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Presidente
Secretario
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20541 , F 37, S 8, H M 363566, I/A 6 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: LOWCOST HIDROCARBUROS SL
Administrador Unico
Representante
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10244 , F 219, S 8, H M 143446, I/A 8 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: GRUPO ARAGANI SL
Consejero Delegado
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Consejero
- Aragones Gallego Nicasio Maria Eugenia
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
- Gallego Nicasio Moreno Eugenia
Presidente
Secretario
- Aragones Gallego Nicasio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41404 , F 68, S 8, H M 733815, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: GRUPO COMPRAS LICORES AIE
Liquidador Solidario
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35570 , F 91, S 8, H M 639311, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Empresa: GRUPO COMPRAS LICORES AIE
Administrador Solidario
- Aragones Gallego Nicasio Susana
- Aragones Gallego Nicasio Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35570 , F 91, S 8, H M 639311, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
VER MAS ACTOS
Información de ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA
Mostramos los datos de ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES GALLEGO NICASIO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos