GALLEGO GARCIA NATALIA
Informe ejecutivo de GALLEGO GARCIA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO GARCIA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Secretario No Consejero | 28/08/2015 | 02/11/2016 |
SCHOTT IBERICA SA | Apoderado Solidario | 09/07/2015 | 29/09/2015 |
VINCULACIONES DE GALLEGO GARCIA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO GARCIA NATALIA
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gallego Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 70, S 8, H V 164431, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Gallego Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937, L 7219, F 83, S 8, H V 164431, I/A 4 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-46
Empresa: SCHOTT IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Agote Eguizabal Ruben
- Cheng Zhang Wen Wen
- Gallego Garcia Natalia
- Gandoy Fernandez Isabel
- Kai Christian Fischer
- Vivas Sanz Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34954 , F 164, S 8, H B 33388, I/A 85 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-08
Información de GALLEGO GARCIA NATALIA
Mostramos los datos de GALLEGO GARCIA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO GARCIA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos