DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Administrador Solidario | 02/11/2016 | 17/01/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Consejero | 28/08/2015 | 02/11/2016 |
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Consejero Delegado | 28/08/2015 | 02/11/2016 |
VINCULACIONES DE DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Administrador Solidario
- Da Silva Caldeira Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 70, S 8, H V 164431, I/A 7 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Administrador Solidario
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Da Silva Caldeira Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 70, S 8, H V 164431, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero Delegado
- Da Silva Caldeira Pedro Miguel
Consejero
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- CENTURION CAPITAL SL
- Da Silva Caldeira Pedro Miguel
- Gunay Kursunoglu Dilek
- MCB XXI INVEST SL
- Molins Monteys Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 70, S 8, H V 164431, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero Delegado
- Da Silva Caldeira Pedro Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937, L 7219, F 83, S 8, H V 164431, I/A 4 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- CENTURION CAPITAL SL
- Da Silva Caldeira Pedro Miguel
- Gunay Kursunoglu Dilek
- MCB XXI INVEST SL
- Molins Monteys Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937, L 7219, F 82, S 8, H V 164431, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-46
Información de DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA SILVA CALDEIRA PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos