GALLEGO FERNANDEZ JESUS
Informe ejecutivo de GALLEGO FERNANDEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALLEGO FERNANDEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONYENTRE SL | Administrador Solidario | 05/04/2016 | |
C GAYMAR SA | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 04/04/2016 |
RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA SA | Administrador Solidario | 23/10/2013 |
VINCULACIONES DE GALLEGO FERNANDEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO FERNANDEZ JESUS
Empresa: INMOBOSQUE SL
Administrador Solidario
- Gallego Fernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691 , F 140, S 8, H M 155701, I/A 5 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Empresa: C GAYMAR SA
Administrador Solidario
- Gallego Fernandez Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 124, S 8, H M 120105, I/A 13 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Administrador Solidario
- Gallego Fernandez Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6425 , F 188, S 8, H M 104679, I/A 6 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Empresa: C GAYMAR SA
Administrador Solidario
- Gallego Fernandez Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 124, S 8, H M 120105, I/A 12 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Información de GALLEGO FERNANDEZ JESUS
Mostramos los datos de GALLEGO FERNANDEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO FERNANDEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos