MARTIN MUÑOZ TERESA
Informe ejecutivo de MARTIN MUÑOZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MUÑOZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C GAYMAR SA | Apoderado | 20/04/2023 | |
RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA SA | Apoderado | 20/04/2023 |
VINCULACIONES DE MARTIN MUÑOZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MUÑOZ TERESA
Empresa: C GAYMAR SA
Apoderado
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 124, S 8, H M 120105, I/A 15 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Apoderado
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6425 , F 192, S 8, H M 104679, I/A 12 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Administrador Solidario
- Gallego Martin Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6425 , F 191, S 8, H M 104679, I/A 9 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: CONYENTRE SL
Liquidador
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691 , F 141, S 8, H M 155701, I/A 6 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Empresa: CONYENTRE SL
Administrador Solidario
- Gallego Martin Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691 , F 141, S 8, H M 155701, I/A 6 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Empresa: C GAYMAR SA
Administrador Solidario
- Gallego Martin Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 124, S 8, H M 120105, I/A 14 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Administrador Solidario
- Gallego Martin Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6425 , F 188, S 8, H M 104679, I/A 7 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Administrador Unico
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6425 , F 188, S 8, H M 104679, I/A 7 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Empresa: INMOBOSQUE SL
Administrador Solidario
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691 , F 140, S 8, H M 155701, I/A 5 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Empresa: C GAYMAR SA
Administrador Solidario
- Gallego Martin Jesus
- Martin Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7423 , F 124, S 8, H M 120105, I/A 13 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN MUÑOZ TERESA
Mostramos los datos de MARTIN MUÑOZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MUÑOZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos